Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas)Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas) Modificación en E.B.E. Morosidad
| 26/08/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de pagos (Alta ASNEF Empresas)Comportamiento de pagos (Alta ASNEF Empresas) | 22/07/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 323659 Salamanca - 19/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 12548, Inscripción I/A 19(10/07/2024) Datos Publicación: Registro Salamanca, Boletín 139, Página 34371, Anuncio 323659 | 19/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 323659 Salamanca - 19/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 12548, Inscripción I/A 19(10/07/2024) Datos Publicación: Registro Salamanca, Boletín 139, Página 34371, Anuncio 323659 | 19/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 323659 Salamanca - 19/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Mancomunado | DE BERNARDO ALONSO PEDRO DAVID | Administrador Mancomunado | REBOLLO PERICOT PABLO |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 12548, Inscripción I/A 19(10/07/2024) Datos Publicación: Registro Salamanca, Boletín 139, Página 34371, Anuncio 323659 | 19/07/2024 | Estructura Legal |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 29/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 19/07/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 323659 Salamanca - 19/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | DE BERNARDO ALONSO PEDRO DAVID | Liquidador | REBOLLO PERICOT PABLO |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 12548, Inscripción I/A 19(10/07/2024) Datos Publicación: Registro Salamanca, Boletín 139, Página 34371, Anuncio 323659 | 19/07/2024 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | LEAL DIEGO | 15/10/2020 | 10/07/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | LEAL DIEGO | 15/10/2020 | - |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VERA ORTIZ JORDI | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VELAZQUEZ JIMENEZ MIGUEL-ANGEL | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VELASCO GONZALEZ LUCIA | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SAIZ LEYVA JOSE ANGEL | 30/11/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | REYES JIMENEZ JAVIER | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | LOSADA HERNANDEZ PEDRO-AGUSTIN | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | HERNANDEZ IGLESIAS BERNARDO-JAVIER | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GUAJARDO-FAJARDO VILLADA JUAN-JOSE | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GRASA GIBANEL JESUS-ENRIQUE | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GALA SALVADOR RAUL | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ECHENIQUE MOSCOSO DEL PRADO MARIA-CAROLINA | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |