Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | PASTRANA PEREZ FRANCISCO | 14/10/2022 | 12/03/2024 |
| 21/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | DE BERNARDO ALONSO PEDRO DAVID | 12/03/2024 | - |
| 21/03/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 144904 Salamanca - 21/03/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Mancomunado | PASTRANA PEREZ FRANCISCO |
Datos Registrales: Tomo 387, Folio 163, Sección 8, Hoja 12548, Inscripción I/A 17(12/03/2024) Datos Publicación: Registro Salamanca, Boletín 58, Página 15207, Anuncio 144904 | 21/03/2024 | Estructura Legal |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 11/03/2024 | Información Financiera |
ActividadActividad Actividad CNAE: 4941 - Transporte de mercancías por carretera Actividad Informa: 1722000 - Transporte mercancias por carretera Actividad Sic: 4213 - Transporte por carretera
| 11/03/2024 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 3.000,00 € Opinión de crédito anterior: 60.000,00 € | 11/03/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 17/20 (Riesgo Bajo) | 11/03/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 36/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 83/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 11/03/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 83/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 50/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 08/03/2024 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 08/03/2024 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 60.000,00 € Opinión de crédito anterior: 70.000,00 € | 08/03/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 50/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 71/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 15/01/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 365507 Salamanca - 11/08/2023 Otros conceptos: Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9. Artículos cuya redacción se modifica: Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9. Datos Registrales: Tomo 387, Folio 163, Sección 8, Hoja 12548, Inscripción I/A 16(04/08/2023) Datos Publicación: Registro Salamanca, Boletín 153, Página 38889, Anuncio 365507 | 11/08/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PABLOS BENITO JOSE LUIS | 06/08/2008 | 10/07/2023 |
| 14/07/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 321033 Salamanca - 14/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | LEAL SANCHEZ DIEGO | Apoderado | CARBO COLLBATALLE JAUME | Apoderado | PABLOS BENITO JOSE LUIS |
Datos Registrales: Tomo 387, Folio 163, Sección 8, Hoja 12548, Inscripción I/A 15(10/07/2023) Datos Publicación: Registro Salamanca, Boletín 133, Página 34195, Anuncio 321033 | 14/07/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | LEAL SANCHEZ DIEGO | 14/10/2022 | 10/07/2023 |
| 14/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CARBO COLLBATALLE JAUME | 12/08/2008 | 10/07/2023 |
| 14/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CANO ORTIZ MARIA-REYES | 07/02/2023 | - |
| 17/02/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | AMILLO DUASO PABLO | 07/02/2023 | - |
| 17/02/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 86566 Salamanca - 17/02/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | CANO ORTIZ MARIA-REYES | Apoderado Solidario Mancomunado | AMILLO DUASO PABLO |
Datos Registrales: Tomo 387, Folio 140, Sección 8, Hoja 12548, Inscripción I/A 14(07/02/2023) Datos Publicación: Registro Salamanca, Boletín 34, Página 9016, Anuncio 86566 | 17/02/2023 | Estructura Legal |