Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CARRE COSTAS ANA | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CARMONA VAZQUEZ OSCAR | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CANO ORTIZ MARIA-REYES | 07/02/2023 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BELINCHON PARAISO SALVADOR | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | AMILLO DUASO PABLO | 07/02/2023 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ALVAREZ MORENO EDUARDO | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | REBOLLO PERICOT PABLO | 14/10/2022 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | DE BERNARDO ALONSO PEDRO DAVID | 12/03/2024 | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | REBOLLO PERICOT PABLO | - | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | DE BERNARDO ALONSO PEDRO DAVID | - | 10/07/2024 |
| 19/07/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 3.000,00 € | 19/07/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Medio-Bajo) | 19/07/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Activa | 19/07/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 246310 Salamanca - 30/05/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | ALONSO OTERO MARIA-ESTHER | Apoderado Solidario Mancomunado | MARIN JIMENEZ MIGUEL ANGEL |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 12548, Inscripción I/A 18(23/05/2024) Datos Publicación: Registro Salamanca, Boletín 103, Página 26159, Anuncio 246310 | 30/05/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MARIN JIMENEZ MIGUEL ANGEL | 30/11/2022 | 23/05/2024 |
| 30/05/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ALONSO OTERO MARIA-ESTHER | 14/10/2022 | 23/05/2024 |
| 30/05/2024 | Estructura Corporativa |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 30/09/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 30/09/2023) () cifras expresadas en Euros | 24/05/2024 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 24/05/2024 | Información Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 26/04/2024 | Información Financiera |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 144904 Salamanca - 21/03/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Mancomunado | DE BERNARDO ALONSO PEDRO DAVID |
Datos Registrales: Tomo 387, Folio 163, Sección 8, Hoja 12548, Inscripción I/A 17(12/03/2024) Datos Publicación: Registro Salamanca, Boletín 58, Página 15207, Anuncio 144904 | 21/03/2024 | Estructura Legal |