Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 12/12/2023 | Información Comercial |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | RODRIGUEZ VEGA DANIEL | 16/03/2018 | 14/11/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | RODRIGUEZ VEGA DANIEL | 16/03/2018 | - |
| 22/11/2023 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 6/100 (Probabilidad de retraso en los pagos alta) | 22/11/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Escisión Total)BORME (Escisión Total) Escisión total - Nº anuncio: 496517 Araba/Álava - 22/11/2023 Datos Registrales: Tomo 1336, Folio 99, Sección 8, Hoja 12843, Inscripción I/A 5(14/11/2023) Datos Publicación: Registro Araba/Álava, Boletín 222, Página 52915, Anuncio 496517 | 22/11/2023 | Estructura Legal |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 496517 Araba/Álava - 22/11/2023 Datos Registrales: Tomo 1336, Folio 99, Sección 8, Hoja 12843, Inscripción I/A 5(14/11/2023) Datos Publicación: Registro Araba/Álava, Boletín 222, Página 52915, Anuncio 496517 | 22/11/2023 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 496517 Araba/Álava - 22/11/2023 Datos Registrales: Tomo 1336, Folio 99, Sección 8, Hoja 12843, Inscripción I/A 5(14/11/2023) Datos Publicación: Registro Araba/Álava, Boletín 222, Página 52915, Anuncio 496517 | 22/11/2023 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 22/11/2023 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 22/11/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Informática | RODRIGUEZ VEGA DANIEL | 16/03/2018 | 14/11/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Informática | RODRIGUEZ VEGA DANIEL | 16/03/2018 | - |
| 22/11/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | RODRIGUEZ VEGA JAVIER | 16/03/2018 | 14/11/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | RODRIGUEZ VEGA JAVIER | 16/03/2018 | - |
| 22/11/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | RODRIGUEZ VEGA DANIEL | 16/03/2018 | 14/11/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | RODRIGUEZ VEGA DANIEL | 16/03/2018 | - |
| 22/11/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | RODRIGUEZ VEGA JAVIER | 16/03/2018 | 14/11/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | RODRIGUEZ VEGA JAVIER | 16/03/2018 | - |
| 22/11/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | RODRIGUEZ VEGA JAVIER | 16/03/2018 | 14/11/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | RODRIGUEZ VEGA JAVIER | 16/03/2018 | - |
| 22/11/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | RODRIGUEZ VEGA JAVIER | 16/03/2018 | 14/11/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | RODRIGUEZ VEGA JAVIER | 16/03/2018 | - |
| 22/11/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | RODRIGUEZ VEGA DANIEL | 16/03/2018 | 14/11/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | RODRIGUEZ VEGA DANIEL | 16/03/2018 | - |
| 22/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador | RODRIGUEZ VEGA JAVIER | 14/06/2007 | 14/11/2023 |
| 22/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador | RODRIGUEZ VEGA DANIEL | 14/06/2007 | 14/11/2023 |
| 22/11/2023 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 11.000,00 € | 22/11/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Medio-Alto) | 22/11/2023 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Procedimientos administrativos | 22/11/2023 | Riesgo Comercial |