Prensa (Datos Financieros)Prensa (Datos Financieros) Fecha: 22/08/2024 Publicación: EL PAIS Las filiales españolas de Amazon facturan 2.943,7 millones y registran pérdidas por 36,2 millones, según las cuentas del Registro Mercantil. La que más ingresa es Amazon Spain Fulfillment. En 2023 ingresó 962,8 millones, un 1,8% más que el año anterior. La siguiente con más actividad es Amazon Road Transport, que ingresó el pasado año 788,6 millones y ganó 2,5 millones. Igualmente relevantes son los ingresos de Amazon Online Spain, que facturó el pasado año 524,8 millones. Asimismo, presenta cuentas en España Amazon Data Services, facturó 97,3 millones (72,8% más). Por último, con una cifra declarada muy poco relevante en volumen se encuentra Twitch Interactive Spain y Amazon Digital Spain. | 22/08/2024 | Estructura Legal |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) () cifras expresadas en Miles Euros | 19/08/2024 | Información Financiera |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Miles Euros | 19/08/2024 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 19/08/2024 | Información Comercial |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 66/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 50/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 19/08/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 150.000,00 € Opinión de crédito anterior: 110.000,00 € | 19/08/2024 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 18/07/2024 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 110.000,00 € Opinión de crédito anterior: 120.000,00 € | 18/07/2024 | Riesgo Comercial |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | KOVACS ISTVAN BOGDAN | 20/07/2023 | 03/04/2024 |
| 10/04/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 171181 Madrid - 10/04/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | KOVACS ISTVAN BOGDAN | Apoderado Solidario | HERNANDEZ GONZALEZ JUAN JOSE | Apoderado Solidario | YANEZ GARCIA INES OLALLA | Apoderado | HERNANDEZ GONZALEZ JUAN JOSE | Apoderado | MORA ARTAVIA JENNIFER MARIA | Apoderado Solidario | STOIA ALEXANDRU COSMIN |
Datos Registrales: Tomo 41673, Folio 184, Sección 8, Hoja 721286, Inscripción I/A 25(03/04/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 70, Página 18107, Anuncio 171181 | 10/04/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | YANEZ GARCIA INES OLALLA | 14/09/2021 | 03/04/2024 |
| 10/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | STOIA ALEXANDRU COSMIN | 20/07/2023 | 03/04/2024 |
| 10/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MORA ARTAVIA JENNIFER MARIA | 18/01/2022 | 03/04/2024 |
| 10/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | HERNANDEZ GONZALEZ JUAN JOSE | 21/12/2020 | 03/04/2024 |
| 10/04/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 97949 Madrid - 26/02/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | SMALLOW TIMOTHY BORIS |
Datos Registrales: Tomo 41673, Folio 184, Sección 8, Hoja 721286, Inscripción I/A 24(19/02/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 40, Página 10282, Anuncio 97949 | 26/02/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SMALLOW TIMOTHY BORIS | 11/09/2020 | 19/02/2024 |
| 26/02/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 62700 Madrid - 06/02/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | DE LA QUADRA-SALCEDO VALLS JAIME |
Datos Registrales: Tomo 41673, Folio 184, Sección 8, Hoja 721286, Inscripción I/A 23(30/01/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 26, Página 6537, Anuncio 62700 | 06/02/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 62700 Madrid - 06/02/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | GONZALEZ MARTIN SARA |
Datos Registrales: Tomo 41673, Folio 184, Sección 8, Hoja 721286, Inscripción I/A 23(30/01/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 26, Página 6537, Anuncio 62700 | 06/02/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | DE LA QUADRA-SALCEDO VALLS JAIME | 11/09/2020 | 30/01/2024 |
| 06/02/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GONZALEZ MARTIN SARA | 30/01/2024 | - |
| 06/02/2024 | Estructura Corporativa |