Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 120.000,00 € Opinión de crédito anterior: 140.000,00 € | 06/02/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 62700 Madrid - 06/02/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | DE LA QUADRA-SALCEDO VALLS JAIME |
Datos Registrales: Tomo 41673, Folio 184, Sección 8, Hoja 721286, Inscripción I/A 23(30/01/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 26, Página 6537, Anuncio 62700 | 06/02/2024 | Estructura Legal |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 44/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 1/100 (Sin score de liquidez) | 01/10/2023 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 140.000,00 € Opinión de crédito anterior: 100.000,00 € | 30/09/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 14/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 30/09/2023 | Riesgo Comercial |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CIOCEANU ALEXANDRA | 11/09/2020 | 20/07/2023 |
| 27/07/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 339352 Madrid - 27/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | ALABARDI MATTEO | Apoderado Solidario | ADAMSON CHRISTOPHER JONATHAN | Apoderado Solidario | PESLARI DANIEL | Apoderado Solidario | BAXEVANI PARASKEVI | Apoderado Solidario | SIMEK ADELA | Apoderado Solidario | CIOCEANU ALEXANDRA | Apoderado Solidario | LIKAVCANOVA NATALIA |
Datos Registrales: Tomo 41673, Folio 183, Sección 8, Hoja 721286, Inscripción I/A 22(20/07/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 142, Página 36177, Anuncio 339352 | 27/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 339352 Madrid - 27/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | ALABARDI MATTEO | Apoderado Solidario | KOVACS ISTVAN BOGDAN | Apoderado Solidario | HERENDA ILHANA | Apoderado Solidario | BACHEROVA SARA | Apoderado Solidario | STOIA ALEXANDRU COSMIN | Apoderado Solidario | KUZMIC VINKO |
Datos Registrales: Tomo 41673, Folio 183, Sección 8, Hoja 721286, Inscripción I/A 22(20/07/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 142, Página 36177, Anuncio 339352 | 27/07/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SIMEK ADELA | 11/09/2020 | 20/07/2023 |
| 27/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PESLARI DANIEL | 14/09/2021 | 20/07/2023 |
| 27/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | LIKAVCANOVA NATALIA | 14/09/2021 | 20/07/2023 |
| 27/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BAXEVANI PARASKEVI | 14/09/2021 | 20/07/2023 |
| 27/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ADAMSON CHRISTOPHER JONATHAN | 11/09/2020 | 20/07/2023 |
| 27/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | STOIA ALEXANDRU COSMIN | 20/07/2023 | - |
| 27/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | KUZMIC VINKO | 20/07/2023 | - |
| 27/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | KOVACS ISTVAN BOGDAN | 20/07/2023 | - |
| 27/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | HERENDA ILHANA | 20/07/2023 | - |
| 27/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BACHEROVA SARA | 20/07/2023 | - |
| 27/07/2023 | Estructura Corporativa |
Prensa (Datos Financieros)Prensa (Datos Financieros) Fecha: 11/07/2023 Publicación: LAINFORMACION Twitch Interactive Spain cerró el segundo ejercicio completo, el del año 2022, con unos ingresos totales de apenas medio millón de euros y con pérdidas contables en su cuenta de resultados. La factura fiscal, tras los diversos ajustes, implicó el pago de unos 8.000 euros de Impuesto sobre Sociedades. En 2021, generó 326.000 euros de ingresos y el pasado año 2022 sumó 576.000 euros. La totalidad de esas ventas corresponden con refacturaciones a Amazon Core Europe Sarl, una de las principales matrices del gigante del comercio electrónico con sede en Luxemburgo. | 12/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 272282 Madrid - 15/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | SLINGSBY CHARLES NICHOLAS WILLIAM |
Datos Registrales: Tomo 41673, Folio 183, Sección 8, Hoja 721286, Inscripción I/A 21(08/06/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 112, Página 28983, Anuncio 272282 | 15/06/2023 | Estructura Legal |