Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 11.000,00 € | 31/07/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 25/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 31/07/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 337169 Gerona - 31/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 61366, Inscripción I/A 10(24/07/2024) Datos Publicación: Registro Gerona, Boletín 146, Página 35780, Anuncio 337169 | 31/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 337169 Gerona - 31/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 61366, Inscripción I/A 10(24/07/2024) Datos Publicación: Registro Gerona, Boletín 146, Página 35780, Anuncio 337169 | 31/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 337169 Gerona - 31/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Secretario | GERMANS CAÑIGUERAL 1965 SOCIEDAD LIMITADA | Consejero | ROCHE PUIGDEVALL JORDI | Consejero | JUDEZ PI MARIA | Consejero | GERMANS CAÑIGUERAL 1965 SOCIEDAD LIMITADA | Liquidador | JUDEZ PI MARIANO | Presidente | JUDEZ PI MARIA |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 61366, Inscripción I/A 10(24/07/2024) Datos Publicación: Registro Gerona, Boletín 146, Página 35780, Anuncio 337169 | 31/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 337169 Gerona - 31/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | JUDEZ PI MARIANO |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 61366, Inscripción I/A 10(24/07/2024) Datos Publicación: Registro Gerona, Boletín 146, Página 35780, Anuncio 337169 | 31/07/2024 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 31/07/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 31/07/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 31/07/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | PUIGVEHI ASECHE GEMMA | 22/09/2022 | 24/07/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | PUIGVEHI ASECHE GEMMA | 22/09/2022 | - |
| 31/07/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | PEREZ SALGADO FERNANDO | 31/05/2021 | 24/07/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | PEREZ SALGADO FERNANDO | 31/05/2021 | - |
| 31/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | GERMANS CAÑIGUERAL 1965 SOCIEDAD LIMITADA | 24/11/2021 | 24/07/2024 |
| 31/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | ROCHE PUIGDEVALL JORDI | 24/11/2021 | 24/07/2024 |
| 31/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | JUDEZ PI MARIA | 24/11/2021 | 24/07/2024 |
| 31/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | GERMANS CAÑIGUERAL 1965 SOCIEDAD LIMITADA | 24/11/2021 | 24/07/2024 |
| 31/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | MARIA JUDEZ PI | 24/11/2021 | 24/07/2024 |
| 31/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | JUDEZ PI MARIA | - | 24/07/2024 |
| 31/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | JUDEZ PI MARIANO | - | 24/07/2024 |
| 31/07/2024 | Estructura Corporativa |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Medio-Alto) | 31/07/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Activa | 31/07/2024 | Riesgo Comercial |