Datos comerciales de la memoria (Subvenciones)Datos comerciales de la memoria (Subvenciones) Entidad - organismo | Tipo de subvención | Año de concesión | Importe nominal | Descripción |
---|
MINISTERIO DE ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL | Otras prestaciones económicas | 2020 | 17500.0 | Avales a financiación a empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19. Artículo 29 RDL 8/2020 - gestionados por el ICO - https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con |
| 19/09/2024 | Información Comercial |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 400984 Santiago de Compostela - 18/09/2024 Otros conceptos: Artículo de los estatutos: ARTICULO 4.. Nacionalidad y Domicilio. La sociedad tiene nacionalidad española y fija su domicilio en Ribeira -A Coruña- Avenida Miguel Rodríguez Bautista, 46 - Entresuelo CP 15960. El órgano de administración podrá suprimir o trasladar sucursales, agencias, delegaciones, representaciones o establecimientos en otras poblaciones. Artículos cuya redacción se modifica: Artículo de los estatutos: ARTICULO 4.. Nacionalidad y Domicilio. La sociedad tiene nacionalidad española y fija su domicilio en Ribeira -A Coruña- Avenida Miguel Rodríguez Bautista, 46 - Entresuelo CP 15960. El órgano de administración podrá suprimir o trasladar sucursales, agencias, delegaciones, representaciones o establecimientos en otras poblaciones. Datos Registrales: Sección 8, Hoja 53437, Inscripción I/A 2(11/09/2024) Datos Publicación: Registro Santiago de Compostela, Boletín 180, Página 42505, Anuncio 400984 | 18/09/2024 | Estructura Legal |
DireccionesDirecciones Dato: AVENIDA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA 46 ENT 15960 RIBEIRA La Coruña | 18/09/2024 | Estructura Legal |
BORME (Declaración De Unipersonalidad)BORME (Declaración De Unipersonalidad) Declaración de unipersonalidad - Nº anuncio: 400985 Santiago de Compostela - 18/09/2024 Otros conceptos: SUAREZ SANCIO OMAR Datos Registrales: Sección 8, Hoja 53437, Inscripción I/A 3(11/09/2024) Datos Publicación: Registro Santiago de Compostela, Boletín 180, Página 42505, Anuncio 400985 | 18/09/2024 | Estructura Legal |
BORME (Cambio De Domicilio Social)BORME (Cambio De Domicilio Social) Cambio de domicilio social - Nº anuncio: 400984 Santiago de Compostela - 18/09/2024 Domicilio Social: MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA 46 ENT RIBEIRA Datos Registrales: Sección 8, Hoja 53437, Inscripción I/A 2(11/09/2024) Datos Publicación: Registro Santiago de Compostela, Boletín 180, Página 42505, Anuncio 400984 | 18/09/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 400986 Santiago de Compostela - 18/09/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | PIÑERO BENITEZ ANA ISABEL |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 53437, Inscripción I/A 4(11/09/2024) Datos Publicación: Registro Santiago de Compostela, Boletín 180, Página 42505, Anuncio 400986 | 18/09/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 400986 Santiago de Compostela - 18/09/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | FLOREZ MUÑOZ VANESA |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 53437, Inscripción I/A 4(11/09/2024) Datos Publicación: Registro Santiago de Compostela, Boletín 180, Página 42505, Anuncio 400986 | 18/09/2024 | Estructura Legal |
Forma jurídica (Forma Jurídica)Forma jurídica (Forma Jurídica) Forma jurídica: Sociedad de capital de riesgo Forma jurídica anterior: Sociedad anónima | 18/09/2024 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 18/09/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Porcentaje De Accionariado)Accionistas (Porcentaje De Accionariado) | 18/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | PIÑERO BENITEZ ANA ISABEL | 09/11/2020 | 11/09/2024 |
| 18/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | FLOREZ MUÑOZ VANESA | 11/09/2024 | - |
| 18/09/2024 | Estructura Corporativa |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 10/09/2024 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 10/09/2024 | Información Financiera |
Comportamiento de pagos (Alta ASNEF Empresas)Comportamiento de pagos (Alta ASNEF Empresas) | 10/06/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas)Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas) | 20/05/2024 | Riesgo Comercial |
Participaciones (Alta Participación)Participaciones (Alta Participación) | 18/12/2023 | Estructura Corporativa |
Participaciones (Alta Participación)Participaciones (Alta Participación) | 13/12/2023 | Estructura Corporativa |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas)Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas) Modificación en E.B.E. Morosidad
| 04/09/2023 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2019)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2019) () cifras expresadas en Euros | 06/08/2023 | Información Financiera |