Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2023 cifras expresadas en Euros | 12/09/2024 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 30/06/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 30/06/2023) () cifras expresadas en Euros | 10/09/2024 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 10/09/2024 | Información Financiera |
Datos comerciales de la memoria (Bancos)Datos comerciales de la memoria (Bancos) | 13/03/2024 | Información Comercial |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | ABELEDO CARLOS ALBERTO | 13/03/2024 | - |
| 13/03/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | ABELEDO CARLOS ALBERTO | 13/03/2024 | - |
| 13/03/2024 | Estructura Corporativa |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 12/01/2024 | Información Comercial |
DireccionesDirecciones Dato: PASEO RECOLETOS 12 3 28001 MADRID Madrid | 29/11/2023 | Estructura Legal |
BORME (Cambio De Domicilio Social)BORME (Cambio De Domicilio Social) Cambio de domicilio social - Nº anuncio: 509498 Madrid - 29/11/2023 Domicilio Social: RECOLETOS 12 3 MADRID Datos Registrales: Tomo 27496, Folio 129, Sección 8, Hoja 345155, Inscripción I/A 37(22/11/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 227, Página 54272, Anuncio 509498 | 29/11/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 433714 Madrid - 10/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | ABELEDO CARLOS ALBERTO | Consejero | BONATTI ENRICO LUCA MARIA | Consejero | DE BENITO FERNANDEZ GONZALO | Secretario | DE BENITO FERNANDEZ GONZALO | Presidente | ABELEDO CARLOS ALBERTO | Consejero | FUSTER MIRABELLA CLAUDIO DANIEL |
Datos Registrales: Tomo 27496, Folio 128, Sección 8, Hoja 345155, Inscripción I/A 36(03/10/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 194, Página 46254, Anuncio 433714 | 10/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 433714 Madrid - 10/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | ABELEDO CARLOS ALBERTO | Consejero | BONATTI ENRICO LUCA MARIA | Consejero | DE BENITO FERNANDEZ GONZALO | Secretario | DE BENITO FERNANDEZ GONZALO | Presidente | ABELEDO CARLOS ALBERTO | Consejero | FUSTER MIRABELLA CLAUDIO DANIEL |
Datos Registrales: Tomo 27496, Folio 128, Sección 8, Hoja 345155, Inscripción I/A 36(03/10/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 194, Página 46254, Anuncio 433714 | 10/10/2023 | Estructura Legal |
Participaciones (Participación Histórica)Participaciones (Participación Histórica) | 13/09/2023 | Estructura Corporativa |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2022 cifras expresadas en Euros | 17/07/2023 | Elementos Financieros |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 15/07/2023 | Resumen Ejecutivo |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) Email: rosana.garoby@teinve.com | 15/07/2023 | Resumen Ejecutivo |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 30/06/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 30/06/2022) () cifras expresadas en Euros | 14/07/2023 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 14/07/2023 | Información Financiera |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 05/06/2023 | Resumen Ejecutivo |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | TMF MANAGEMENT (SPAIN) SL | 14/08/2009 | 02/03/2023 |
| 09/03/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 120643 Madrid - 09/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | TMF MANAGEMENT (SPAIN) SL |
Datos Registrales: Tomo 27496, Folio 128, Sección 8, Hoja 345155, Inscripción I/A 35(02/03/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 48, Página 12609, Anuncio 120643 | 09/03/2023 | Estructura Legal |