Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GARCIA GONZALEZ IGNACIO | 04/10/2023 | - |
| 11/10/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 433289 Madrid - 10/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | JIMENEZ-ALFARO LARRAZABAL RODRIGO | Apoderado Solidario Mancomunado | GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL |
Datos Registrales: Tomo 38537, Folio 8, Sección 8, Hoja 631030, Inscripción I/A 31(03/10/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 194, Página 46222, Anuncio 433289 | 10/10/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | JIMENEZ-ALFARO LARRAZABAL RODRIGO | 19/12/2018 | 03/10/2023 |
| 10/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL | 19/12/2018 | 03/10/2023 |
| 10/10/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Reelecciones)BORME (Reelecciones) Reelecciones - Nº anuncio: 368401 Madrid - 16/08/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Auditor | BDO AUDITORES SLP |
Datos Registrales: Tomo 38537, Folio 7, Sección 8, Hoja 631030, Inscripción I/A 30(08/08/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 155, Página 39219, Anuncio 368401 | 16/08/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 292752 Madrid - 28/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | FERNANDEZ PEREZ MARIA | Apoderado | FERNANDEZ PEREZ MARIA |
Datos Registrales: Tomo 38537, Folio 7, Sección 8, Hoja 631030, Inscripción I/A 29(21/06/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 121, Página 31179, Anuncio 292752 | 28/06/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | FERNANDEZ PEREZ MARIA | 22/10/2019 | 21/06/2023 |
| 28/06/2023 | Estructura Corporativa |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 01/03/2023 | Elementos Financieros |
Datos comerciales de la memoria (Servicios Profesionales Y Publicidad)Datos comerciales de la memoria (Servicios Profesionales Y Publicidad) Gastos en concepto de Servicios Profesionales: 25.000,37 € Gastos en concepto de Servicios de Publicidad: 0 € | 01/03/2023 | Información Comercial |
Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas)Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas) Desglose de ventas: El 100% de su cifra de negocio corresponde a prestación de servicios. | 01/03/2023 | Información Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Observaciones De Auditoría)Datos Financieros de la memoria (Observaciones De Auditoría) Fuente: depósito2021 Opinión de auditoría: FAVORABLE Auditor: BDO AUDITORES S.L.P. Salvedad/Enfásis: Llamarnos la atención sobre lo descrito en la nota 2.c) de las cuentas anuales adjuntas, en relación con las pérdidas del ejercicio y el fondo de maniobra negativo que presenta la Sociedad al 31 de diciembre de 2021. Esta situación indica la existencia de una incertidumbre material sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, lo que dependerá del nivel de generación de flujos de efectivo, los cuales se están viendo condicionados por la situación de COVID-19 descrita en la mencionada nota, así como del apoyo financiero del Socio Único. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. | 01/03/2023 | Elementos Financieros |
Datos Financieros de la memoria (Hechos Posteriores Al Cierre)Datos Financieros de la memoria (Hechos Posteriores Al Cierre) | 01/03/2023 | Elementos Financieros |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 46874 Madrid - 27/01/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Representante | PELLON REVUELTA LEOPOLDO |
Datos Registrales: Tomo 38537, Folio 7, Sección 8, Hoja 631030, Inscripción I/A 28(20/01/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 19, Página 4851, Anuncio 46874 | 27/01/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 46874 Madrid - 27/01/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Representante | GARCIA GONZALEZ IGNACIO |
Datos Registrales: Tomo 38537, Folio 7, Sección 8, Hoja 631030, Inscripción I/A 28(20/01/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 19, Página 4851, Anuncio 46874 | 27/01/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | PELLON REVUELTA LEOPOLDO | 11/11/2021 | 20/01/2023 |
| 27/01/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | GARCIA GONZALEZ IGNACIO | 20/01/2023 | - |
| 27/01/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 33270 Madrid - 20/01/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Representante | GUIO CALLEJA JAVIER |
Datos Registrales: Tomo 38537, Folio 7, Sección 8, Hoja 631030, Inscripción I/A 27(13/01/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 14, Página 3440, Anuncio 33270 | 20/01/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 33270 Madrid - 20/01/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Representante | GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO |
Datos Registrales: Tomo 38537, Folio 7, Sección 8, Hoja 631030, Inscripción I/A 27(13/01/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 14, Página 3440, Anuncio 33270 | 20/01/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | GUIO CALLEJA JAVIER | 07/03/2022 | 13/01/2023 |
| 20/01/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO | 13/01/2023 | - |
| 20/01/2023 | Estructura Corporativa |