Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 10/09/2024 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 22/08/2024 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 16.000,00 € Opinión de crédito anterior: 14.000,00 € | 22/08/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 10/20 (Riesgo Medio-Alto) | 22/08/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 14.000,00 € Opinión de crédito anterior: 15.000,00 € | 30/07/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 15.000,00 € Opinión de crédito anterior: 21.000,00 € | 28/02/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 10/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 28/02/2024 | Riesgo Comercial |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL REPRES PJ GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO | 18/12/2023 | - |
| 27/12/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 547236 Madrid - 26/12/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados. Datos Registrales: Tomo 38537, Folio 11, Sección 8, Hoja 631030, Inscripción I/A 33(18/12/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 243, Página 58228, Anuncio 547236 | 26/12/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 547236 Madrid - 26/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS V SL Repres PJ GARCIA GONZALEZ IGNACIO | Administrador Solidario | SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL Repres PJ GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO |
Datos Registrales: Tomo 38537, Folio 11, Sección 8, Hoja 631030, Inscripción I/A 33(18/12/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 243, Página 58228, Anuncio 547236 | 26/12/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 547236 Madrid - 26/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Mancomunado | SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS V SL Repres PJ VIADERO CANALES JESUS DAVID | Administrador Mancomunado | SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL Repres PJ GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO |
Datos Registrales: Tomo 38537, Folio 11, Sección 8, Hoja 631030, Inscripción I/A 33(18/12/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 243, Página 58228, Anuncio 547236 | 26/12/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS V SL REPRES PJ GARCIA GONZALEZ IGNACIO | - | 18/12/2023 |
| 26/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS V SL REPRES PJ VIADERO CANALES JESUS DAVID | 18/12/2023 | - |
| 26/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL REPRES PJ GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO | 18/12/2023 | - |
| 26/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | JIMENEZ-ALFARO LARRAZABAL RODRIGO | 04/10/2023 | - |
| 11/10/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 435515 Madrid - 11/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | GOMEZ DEL RIO SANZ-HERNANZ RAFAEL | Apoderado | RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO | Apoderado | RODELO DE LA HOZ ORIETA LUZ | Apoderado | GARCIA GONZALEZ IGNACIO | Apoderado | JIMENEZ-ALFARO LARRAZABAL RODRIGO | Apoderado | PELLON REVUELTA LEOPOLDO JOSE |
Datos Registrales: Tomo 38537, Folio 8, Sección 8, Hoja 631030, Inscripción I/A 32(04/10/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 195, Página 46450, Anuncio 435515 | 11/10/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GOMEZ DEL RIO SANZ-HERNANZ RAFAEL | 04/10/2023 | - |
| 11/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO | 04/10/2023 | - |
| 11/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | RODELO DE LA HOZ ORIETA LUZ | 04/10/2023 | - |
| 11/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PELLON REVUELTA LEOPOLDO JOSE | 04/10/2023 | - |
| 11/10/2023 | Estructura Corporativa |