Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Procedimientos de fin de vida | 30/05/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 241690 Almería - 29/05/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 13032, Inscripción I/A 28(22/05/2024) Datos Publicación: Registro Almería, Boletín 102, Página 25730, Anuncio 241690 | 29/05/2024 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 241690 Almería - 29/05/2024 Otros conceptos: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 233.2 quedan CANCELADOS LOS ASIENTOS de la Sociedad de esta hoja por haber sido inscrita, con fecha dieciocho de Abril de dos mil veinticuatro, al folio 107, del Tomo 47641, hoja B-67778, inscripción 118. Datos Registrales: Sección 8, Hoja 13032, Inscripción I/A 28(22/05/2024) Datos Publicación: Registro Almería, Boletín 102, Página 25730, Anuncio 241690 | 29/05/2024 | Estructura Legal |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Procedimientos de fin de vida | 29/05/2024 | Riesgo Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Nombre Comercial)Denominaciones y Marcas (Baja Nombre Comercial) Expediente: N286894 Ámbito: NACIONAL Tipo: MIXTA Nombre: S&B S&B INDUSTRIAL MINERALS SPAIN S.L.U. | 24/04/2024 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M2980657 Ámbito: NACIONAL Tipo: MIXTA Nombre: THERM-O-PERL | 24/04/2024 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M2917708 Ámbito: NACIONAL Tipo: MIXTA Nombre: PERLITA MARJAL | 24/04/2024 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M2246892 Ámbito: NACIONAL Tipo: MIXTA Nombre: PERLISUR | 24/04/2024 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M1767983 Ámbito: NACIONAL Tipo: DENOMINATIVA Nombre: AGROPERL | 24/04/2024 | Información Comercial |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Importación | LUCAS ESPADAS MANUEL | 02/02/2023 | 24/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Importación | LUCAS ESPADAS MANUEL | 02/02/2023 | - |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Exportación | LUCAS ESPADAS MANUEL | 02/02/2023 | 24/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Exportación | LUCAS ESPADAS MANUEL | 02/02/2023 | - |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | SANCHEZ VÍCTOR | 13/10/2020 | 24/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | SANCHEZ VÍCTOR | 13/10/2020 | - |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | LUCAS ESPADAS MANUEL | 13/06/2011 | 24/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | LUCAS ESPADAS MANUEL | 13/06/2011 | - |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | TRUJILLO SOLANA JORDI | 20/07/2018 | 24/04/2024 |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | STROFYLLAS DIMITRIOS | 23/11/2005 | 24/04/2024 |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SANCHEZ MARTINEZ VICTOR | 23/11/2005 | 24/04/2024 |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ROSALES DUQUE LORENA | 20/07/2018 | 24/04/2024 |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | NAVAZO MORRONDO RAFAEL | 20/07/2018 | 24/04/2024 |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | LUCAS ESPADAS MANUEL | 23/11/2005 | 24/04/2024 |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |