Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 30.000,00 € | 25/10/2023 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 25/10/2023 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 23/10/2023 | Información Financiera |
BORME (Fusión Y Absorción De Empresas)BORME (Fusión Y Absorción De Empresas) Fusión y absorción de empresas - Nº anuncio: 6136 - 16/10/2023 Otros conceptos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se hace público que, en fecha de 1 de septiembre de 2023, la Junta General Extraordinaria de Imerys Perlita Barcelona, Sociedad Anónima Unipersonal, acordó por unanimidad la fusión de las sociedades por medio de la absorción por parte de Imerys Perlita Barcelona, Sociedad Anónima Unipersonal (sociedad absorbente), domiciliada en Calle Beethoven 1-31, Polígono Industrial "Can Jardí", 08191 Rubí... Datos Registrales: Inscripción ID: A230038021-1 Datos Publicación: Registro , Boletín 197, Página 7364, Anuncio 6136 | 17/10/2023 | Estructura Legal |
Prensa (Anuncios Legales)Prensa (Anuncios Legales) Fecha: 16/10/2023 Publicación: ABC La Junta General Extraordinaria de Imerys Perlita Barcelona, SAU (Sociedad Absorbente), celebrada el 01/09/23, acordó la fusión por absorción de la sociedad S & B Industrial Minerals Spain SLU (Sociedad Absorbida) por parte de Imerys Perlita Barcelona, SAU (Sociedad Absorbente). | 16/10/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | RODRIGUEZ MORENO JOSE | 27/01/2020 | 20/04/2023 |
| 03/05/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 200795 Almería - 03/05/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Presidente | RODRIGUEZ MORENO JOSE | Consejero | RODRIGUEZ MORENO JOSE | Consejero Delegado | RODRIGUEZ MORENO JOSE |
Datos Registrales: Tomo 472, Folio 22, Sección 8, Hoja 13032, Inscripción I/A 27(20/04/2023) Datos Publicación: Registro Almería, Boletín 82, Página 21288, Anuncio 200795 | 03/05/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 200795 Almería - 03/05/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero Delegado | TRUJILLO SOLANA JORDI | Presidente | TRUJILLO SOLANA JORDI |
Datos Registrales: Tomo 472, Folio 22, Sección 8, Hoja 13032, Inscripción I/A 27(20/04/2023) Datos Publicación: Registro Almería, Boletín 82, Página 21288, Anuncio 200795 | 03/05/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | RODRIGUEZ MORENO JOSE | 27/01/2020 | 20/04/2023 |
| 03/05/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | RODRIGUEZ MORENO JOSE | 27/01/2020 | 20/04/2023 |
| 03/05/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | TRUJILLO SOLANA JORDI | 20/04/2023 | - |
| 03/05/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | TRUJILLO SOLANA JORDI | 20/04/2023 | - |
| 03/05/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Remuneración Del Consejo)Administradores (Remuneración Del Consejo) Remuneración del consejo: 128.241,24 € Fuente: Memoria 2021 | 10/02/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Importación | LUCAS ESPADAS MANUEL | 02/02/2023 | - |
| 02/02/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Exportación | LUCAS ESPADAS MANUEL | 02/02/2023 | - |
| 02/02/2023 | Estructura Corporativa |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) Email: logistica.almeria@imedis.com | 02/02/2023 | Resumen Ejecutivo |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 30.000,00 € Opinión de crédito anterior: 31.000,00 € | 14/10/2022 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 14/10/2022 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2021) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2021) Individual ()
undefined
| 13/10/2022 | Información Financiera |