Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja en E.B.E. Morosidad)Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja en E.B.E. Morosidad) Modificación en E.B.E. Morosidad
| 26/02/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 1.000,00 € Opinión de crédito anterior: 2.000,00 € | 01/02/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 10/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 01/02/2024 | Riesgo Comercial |
Incidencias (Reclamación Administrativa)Incidencias (Reclamación Administrativa) Cifras expresadas en € Reclamaciones administrativas: 1 (20/12/2023) Con otros organismos: 1 Reclamación administrativa | Tipo | Fecha | Organismo | | Otros organismo / Embargos | 20/12/2023 | CONSELL COMARCAL DE SELVA | |
| 26/12/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 26/12/2023 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas)Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas) Modificación en E.B.E. Morosidad
| 27/11/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 14/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 23/11/2023 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 2.000,00 € Opinión de crédito anterior: 3.000,00 € | 23/11/2023 | Riesgo Comercial |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 31/05/2023 | Información Comercial |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas)Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas) Modificación en E.B.E. Morosidad
| 24/04/2023 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja en E.B.E. Morosidad)Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja en E.B.E. Morosidad) Modificación en E.B.E. Morosidad
| 24/04/2023 | Riesgo Comercial |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 21/04/2023 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Alta Accionista)Accionistas (Alta Accionista) | 21/04/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 184322 Barcelona - 20/04/2023 Otros conceptos: DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO. NUEVO Socio unico: GHAYYOOR-ABBAS SAYYED. Datos Registrales: Tomo 46218, Folio 75, Sección 8, Hoja 513243, Inscripción I/A 3(13/04/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 75, Página 19486, Anuncio 184322 | 20/04/2023 | Estructura Legal |
DireccionesDirecciones Dato: CALLE MARIA FORTUNY 14 P. 1 PTA. 1 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT Barcelona | 20/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Cambio De Domicilio Social)BORME (Cambio De Domicilio Social) Cambio de domicilio social - Nº anuncio: 184322 Barcelona - 20/04/2023 Domicilio Social: MARIA FORTUNY 14 P. 1 PTA. 1 SANT BOI DE LLOBREGAT Datos Registrales: Tomo 46218, Folio 75, Sección 8, Hoja 513243, Inscripción I/A 3(13/04/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 75, Página 19486, Anuncio 184322 | 20/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 184322 Barcelona - 20/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | MUHAMMAD ASIF |
Datos Registrales: Tomo 46218, Folio 75, Sección 8, Hoja 513243, Inscripción I/A 3(13/04/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 75, Página 19486, Anuncio 184322 | 20/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 184322 Barcelona - 20/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | GHAYYOOR ABBAS SAYYED |
Datos Registrales: Tomo 46218, Folio 75, Sección 8, Hoja 513243, Inscripción I/A 3(13/04/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 75, Página 19486, Anuncio 184322 | 20/04/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | MUHAMMAD ASIF | 09/01/2018 | 13/04/2023 |
| 20/04/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | GHAYYOOR ABBAS SAYYED | 13/04/2023 | - |
| 20/04/2023 | Estructura Corporativa |