BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 298474 Madrid - 03/07/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos Registrales: Tomo 34065, Folio 213, Sección 8, Hoja 612869, Inscripción I/A 16(26/06/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 124, Página 31832, Anuncio 298474 | 03/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 298475 Madrid - 03/07/2023 Otros conceptos: Aprobado un nuevo texto refundido de los estatutos sociales. Artículos cuya redacción se modifica: Aprobado un nuevo texto refundido de los estatutos sociales. Datos Registrales: Tomo 34065, Folio 214, Sección 8, Hoja 612869, Inscripción I/A 17(26/06/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 124, Página 31833, Anuncio 298475 | 03/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 298476 Madrid - 03/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Vicesecretario no Consejero | HERRERO GARCIA LUCIA |
Datos Registrales: Tomo 45133, Folio 47, Sección 8, Hoja 612869, Inscripción I/A 18(26/06/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 124, Página 31833, Anuncio 298476 | 03/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 298474 Madrid - 03/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | GRANDE PESQUERO BEATRIZ | Vicesecretario no Consejero | OLABARRI AZAGRA JAVIER | Consejero | PUIG BOIX GUILLERMO | Presidente | GRANDE PESQUERO BEATRIZ | Consejero | DIAZ DE BUSTAMANTE TERMINEL FRANCISCO JAVIER | Secretario no Consejero | ALONSO DIEZ LUIS |
Datos Registrales: Tomo 34065, Folio 213, Sección 8, Hoja 612869, Inscripción I/A 16(26/06/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 124, Página 31832, Anuncio 298474 | 03/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 298474 Madrid - 03/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | ROMERO SANCHEZ CRISTINA |
Datos Registrales: Tomo 34065, Folio 213, Sección 8, Hoja 612869, Inscripción I/A 16(26/06/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 124, Página 31832, Anuncio 298474 | 03/07/2023 | Estructura Legal |
Actividad (Objeto Social)Actividad (Objeto Social) Ampliación del Objeto Social: 1. La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. 2. La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana. | 03/07/2023 | Información Comercial |
ActividadActividad Actividad CNAE: 6831 - Agentes de la propiedad inmobiliaria Actividad Informa: 1834000 - Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial Actividad Sic: 6531 - Agencias inmobiliarias, administradores de fincas
| 03/07/2023 | Información Comercial |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | OLABARRI AZAGRA JAVIER | 24/07/2019 | 26/06/2023 |
| 03/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | ALONSO DIAZ JUAN LUIS | 24/07/2019 | 26/06/2023 |
| 03/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | PUIG BOIX GUILLERMO | 16/02/2021 | 26/06/2023 |
| 03/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | GRANDE PESQUERO BEATRIZ | 16/02/2021 | 26/06/2023 |
| 03/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | DIAZ DE BUSTAMANTE TERMINEL FRANCISCO JAVIER | 16/02/2021 | 26/06/2023 |
| 03/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | GRANDE PESQUERO BEATRIZ | 16/02/2021 | 26/06/2023 |
| 03/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | ALONSO DIEZ LUIS | - | 26/06/2023 |
| 03/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | ROMERO SANCHEZ CRISTINA | 26/06/2023 | - |
| 03/07/2023 | Estructura Corporativa |
Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social)Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social) Razón Social: MANSFIELD INVEST SA. | 03/07/2023 | Información Comercial |
Forma jurídica (Forma Jurídica)Forma jurídica (Forma Jurídica) Forma jurídica: Sociedad anónima Forma jurídica anterior: Sociedad anónima unipersonal | 29/03/2023 | Estructura Legal |
Datos comerciales de la memoria (Servicios Profesionales Y Publicidad)Datos comerciales de la memoria (Servicios Profesionales Y Publicidad) Gastos en concepto de Servicios Profesionales: 569.903,51 € | 29/03/2023 | Información Comercial |
Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas)Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas) Desglose de ventas: El 100% de su cifra de negocio corresponde a dividendos percibidos de entidades participadas: La Finca Global Assets SOCIMI, S.A.. | 29/03/2023 | Información Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Hechos Posteriores Al Cierre)Datos Financieros de la memoria (Hechos Posteriores Al Cierre) | 29/03/2023 | Elementos Financieros |