BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 374816 Valencia - 28/08/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | RODRIGUEZ-VALDES MARINEZ-AVIAL FRANCISCO JAVIER |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 135179, Inscripción I/A 43(21/08/2024) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 165, Página 39778, Anuncio 374816 | 28/08/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | RODRIGUEZ-VALDES MARINEZ-AVIAL FRANCISCO JAVIER | 08/11/2023 | 21/08/2024 |
| 28/08/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MONTOLIU GORRIZ TANIA | 08/11/2023 | 17/07/2024 |
| 24/07/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 330300 Valencia - 24/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | MONTOLIU GORRIZ TANIA |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 135179, Inscripción I/A 42(17/07/2024) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 142, Página 35042, Anuncio 330300 | 24/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 326347 Valencia - 22/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | GARCIA OROZCO ALEJANDRO |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 135179, Inscripción I/A 41(15/07/2024) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 140, Página 34621, Anuncio 326347 | 22/07/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | NEVADO LORENZO LETICIA | 29/05/2024 | 15/07/2024 |
| 22/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GUERRERO SANTO-TOMAS VIRGINIA | 10/08/2023 | 15/07/2024 |
| 22/07/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 326347 Valencia - 22/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | NEVADO LORENZO LETICIA | Apoderado Solidario | GUERRERO SANTO-TOMAS VIRGINIA |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 135179, Inscripción I/A 41(15/07/2024) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 140, Página 34621, Anuncio 326347 | 22/07/2024 | Estructura Legal |
Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago)Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago) D&B Paydex: 74 Media de días de demora en pagos: 9
| 10/07/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 7.000,00 € Opinión de crédito anterior: Crédito suspendido | 02/07/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 7/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 5/20 (Riesgo Alto) | 02/07/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Empeora Plazo De Pago)Comportamiento de Pagos Paydex (Empeora Plazo De Pago) D&B Paydex: 66 Media de días de demora en pagos: 19
| 14/06/2024 | Riesgo Comercial |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GARCIA OROZCO ALEJANDRO | 29/05/2024 | - |
| 05/06/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 255587 Valencia - 05/06/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | DO VAL MATIAS MARTA DE JESUS |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 135179, Inscripción I/A 39(29/05/2024) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 107, Página 27148, Anuncio 255587 | 05/06/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 255588 Valencia - 05/06/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | GARCIA OROZCO ALEJANDRO |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 135179, Inscripción I/A 40(29/05/2024) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 107, Página 27148, Anuncio 255588 | 05/06/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 255587 Valencia - 05/06/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | NEVADO LORENZO LETICIA |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 135179, Inscripción I/A 39(29/05/2024) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 107, Página 27148, Anuncio 255587 | 05/06/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | DO VAL MATIAS MARTA DE JESUS | 08/11/2023 | 29/05/2024 |
| 05/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | NEVADO LORENZO LETICIA | 29/05/2024 | - |
| 05/06/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Fusión Por Absorción)BORME (Fusión Por Absorción) Fusión por absorción - Nº anuncio: 219789 Valencia - 13/05/2024 Datos Registrales: Tomo 11203, Folio 209, Sección 8, Hoja 135179, Inscripción I/A 37(30/04/2024) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 91, Página 23309, Anuncio 219789 | 13/05/2024 | Estructura Legal |
Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago)Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago) D&B Paydex: 72 Media de días de demora en pagos: 12
| 13/03/2024 | Riesgo Comercial |