BORME (Cambio De Denominación Social)BORME (Cambio De Denominación Social) Cambio de denominación social - Nº anuncio: 204584 Gerona - 30/04/2024 Datos Registrales: Tomo 2890, Folio 192, Sección 8, Hoja 53396, Inscripción I/A 8(23/04/2024) Datos Publicación: Registro Gerona, Boletín 84, Página 21730, Anuncio 204584 | 30/04/2024 | Estructura Legal |
Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social)Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social) Razón Social: GIRON.IA CUIDACASA SOCIEDAD LIMITADA. | 30/04/2024 | Información Comercial |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | ROLDAN MORENO JULIO MANUEL | 14/12/2023 | - |
| 20/12/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 539832 Gerona - 20/12/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Datos Registrales: Tomo 2890, Folio 192, Sección 8, Hoja 53396, Inscripción I/A 7(14/12/2023) Datos Publicación: Registro Gerona, Boletín 240, Página 57466, Anuncio 539832 | 20/12/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 539832 Gerona - 20/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | ADMETLLA VIDAL ORIOL | Administrador Solidario | ROLDAN MORENO JULIO MANUEL |
Datos Registrales: Tomo 2890, Folio 192, Sección 8, Hoja 53396, Inscripción I/A 7(14/12/2023) Datos Publicación: Registro Gerona, Boletín 240, Página 57466, Anuncio 539832 | 20/12/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 539832 Gerona - 20/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | ROLDAN MORENO JULIO MANUEL |
Datos Registrales: Tomo 2890, Folio 192, Sección 8, Hoja 53396, Inscripción I/A 7(14/12/2023) Datos Publicación: Registro Gerona, Boletín 240, Página 57466, Anuncio 539832 | 20/12/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | ROLDAN MORENO JULIO MANUEL | 14/08/2023 | 14/12/2023 |
| 20/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | ADMETLLA VIDAL ORIOL | 14/08/2023 | 14/12/2023 |
| 20/12/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 375410 Gerona - 22/08/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios. Datos Registrales: Tomo 2890, Folio 191, Sección 8, Hoja 53396, Inscripción I/A 5(14/08/2023) Datos Publicación: Registro Gerona, Boletín 159, Página 39976, Anuncio 375410 | 22/08/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 375411 Gerona - 22/08/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | PAREDES FONTAN JACINT |
Datos Registrales: Tomo 2890, Folio 191, Sección 8, Hoja 53396, Inscripción I/A 6(14/08/2023) Datos Publicación: Registro Gerona, Boletín 159, Página 39976, Anuncio 375411 | 22/08/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 375410 Gerona - 22/08/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | ADMETLLA VIDAL ORIOL |
Datos Registrales: Tomo 2890, Folio 191, Sección 8, Hoja 53396, Inscripción I/A 5(14/08/2023) Datos Publicación: Registro Gerona, Boletín 159, Página 39976, Anuncio 375410 | 22/08/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 375410 Gerona - 22/08/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | ADMETLLA VIDAL ORIOL | Administrador Solidario | ROLDAN MORENO JULIO MANUEL |
Datos Registrales: Tomo 2890, Folio 191, Sección 8, Hoja 53396, Inscripción I/A 5(14/08/2023) Datos Publicación: Registro Gerona, Boletín 159, Página 39976, Anuncio 375410 | 22/08/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PAREDES FONTAN JACINT | 11/10/2012 | 14/08/2023 |
| 22/08/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | ADMETLLA VIDAL ORIOL | 11/10/2012 | 14/08/2023 |
| 22/08/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | ROLDAN MORENO JULIO MANUEL | 14/08/2023 | - |
| 22/08/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | ADMETLLA VIDAL ORIOL | 14/08/2023 | - |
| 22/08/2023 | Estructura Corporativa |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2020) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2020) Individual ()
undefined
| 17/08/2023 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2021) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2021) Individual ()
undefined
| 16/08/2023 | Información Financiera |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2022 cifras expresadas en Euros | 15/08/2023 | Elementos Financieros |
Score de Liquidez (Calificable)Score de Liquidez (Calificable) Score de Liquidez: 30/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 15/08/2023 | Riesgo Comercial |