Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PEREA SAMARRA FERNANDO | 22/05/2019 | 10/11/2022 |
| 21/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ORTIZ RIUS NOEMI | 15/11/2019 | 10/11/2022 |
| 21/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | NAVARRO EZQUERRA ANA MARIA | 22/05/2019 | 10/11/2022 |
| 21/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MIARNAU MONTSERRAT JORGE | 22/05/2019 | 10/11/2022 |
| 21/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | LUNA DOMINGUEZ INMACULADA | 22/05/2019 | 10/11/2022 |
| 21/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | FABREGAS CORTS JOAN | 03/01/2002 | 10/11/2022 |
| 21/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CASTELLS SALVAT JOSE | 22/05/2019 | 10/11/2022 |
| 21/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CANTALEJO HOLGADO JOSE ANGEL | 25/11/2016 | 10/11/2022 |
| 21/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BOSSA BUESO JORDI | 22/05/2019 | 10/11/2022 |
| 21/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | LLORACH MARINE CARLOS | 04/08/2020 | 10/11/2022 |
| 21/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | COMSA MEDIO AMBIENTE SL | 27/06/2016 | 10/11/2022 |
| 21/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | COMSA CORPORACION DE INFRAESTRUCTURAS SL | 27/06/2016 | 10/11/2022 |
| 21/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | COMSA CORPORACION DE INFRAESTRUCTURAS SL | 27/06/2016 | 10/11/2022 |
| 21/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | CORPORACIO GRIÑO SL | 10/11/2022 | - |
| 21/11/2022 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 08/11/2022 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 08/11/2022 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Alta Accionista)Accionistas (Alta Accionista) | 08/11/2022 | Estructura Corporativa |
Prensa (Accionistas Y Participaciones)Prensa (Accionistas Y Participaciones) Fecha: 08/11/2022 Publicación: EXPANSIÓN DE CATALUNYA Grupo GRIÑÓ comunicó el 7/11/22 la adquisición de GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE NEUMÁTICOS (GMN), empresa dedicada a la gestión integral de ruedas de coche fuera de uso y propiedad hasta ahora de COMSA MEDIO AMBIENTE. La operación se ha llevado a cabo a través de GRIÑÓ ECOLOGIC, filial de la firma leridana que cotiza en el BME Growth. La compraventa, según GRIÑÓ, se enmarca dentro de la estrategia de la compañía por la economía circular: transformar los residuos en recursos y materias primas y forma parte del plan de inversiones de 50 millones que comunicó el pasado verano y desplegará en los próximos tres años para crecer en el negocio de la valorización. | 08/11/2022 | Estructura Legal |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 18/10/2022 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 38.000,00 € Opinión de crédito anterior: 36.000,00 € | 18/10/2022 | Riesgo Comercial |