Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 28/03/2023 | Información Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 28/03/2023 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2021) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2021) Individual ()
undefined
| 28/03/2023 | Información Financiera |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M3577826 Ámbito: NACIONAL Tipo: MIXTA Nombre: THE LAB SHOP | 24/03/2023 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M3577817 Ámbito: NACIONAL Tipo: MIXTA Nombre: FARMACIA AMIGA | 24/03/2023 | Información Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 42/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 24/03/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 145330 Málaga - 24/03/2023 Datos Registrales: Tomo 5387, Folio 27, Sección 8, Hoja 127700, Inscripción I/A 4(14/03/2023) Datos Publicación: Registro Málaga, Boletín 58, Página 15227, Anuncio 145330 | 24/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 145330 Málaga - 24/03/2023 Datos Registrales: Tomo 5387, Folio 27, Sección 8, Hoja 127700, Inscripción I/A 4(14/03/2023) Datos Publicación: Registro Málaga, Boletín 58, Página 15227, Anuncio 145330 | 24/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 145330 Málaga - 24/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Secretario | MORILLA GARCIA FERNANDO | Consejero | ROMERO SANCHEZ JAVIER MANUEL | Consejero | CASTRO JAEN GUILLERMO | Consejero | CRUZ PEREZ LUCIA | Presidente | PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE | Consejero | MUÑOZ GOMEZ SUSANA | Consejero Delegado | PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE | Consejero | PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE | Consejero | MORILLA GARCIA FERNANDO |
Datos Registrales: Tomo 5387, Folio 27, Sección 8, Hoja 127700, Inscripción I/A 4(14/03/2023) Datos Publicación: Registro Málaga, Boletín 58, Página 15227, Anuncio 145330 | 24/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 145330 Málaga - 24/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador Solidario | PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE | Liquidador Solidario | MORILLA GARCIA FERNANDO |
Datos Registrales: Tomo 5387, Folio 27, Sección 8, Hoja 127700, Inscripción I/A 4(14/03/2023) Datos Publicación: Registro Málaga, Boletín 58, Página 15227, Anuncio 145330 | 24/03/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | MORILLA GARCIA FERNANDO | 14/08/2015 | 14/03/2023 |
| 24/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | ROMERO SANCHEZ JAVIER MANUEL | 14/08/2015 | 14/03/2023 |
| 24/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE | 14/08/2015 | 14/03/2023 |
| 24/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | MUÑOZ GOMEZ SUSANA | 14/08/2015 | 14/03/2023 |
| 24/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | MORILLA GARCIA FERNANDO | 14/08/2015 | 14/03/2023 |
| 24/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | CRUZ PEREZ LUCIA | 14/08/2015 | 14/03/2023 |
| 24/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | CASTRO JAEN GUILLERMO | 14/08/2015 | 14/03/2023 |
| 24/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE | 14/08/2015 | 14/03/2023 |
| 24/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE | 14/08/2015 | 14/03/2023 |
| 24/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE | - | 14/03/2023 |
| 24/03/2023 | Estructura Corporativa |