Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 01/12/2023 | Información Financiera |
ActividadActividad Actividad CNAE: 8532 - Educación secundaria técnica y profesional Actividad Informa: 1932100 - Ensenanza de formacion y perfeccinamiento profesional y educacion no superior Actividad Sic: 8222 - Institutos y escuelas técnicas superiores
| 01/12/2023 | Información Comercial |
BORME (Fusión Y Absorción De Empresas)BORME (Fusión Y Absorción De Empresas) Fusión y absorción de empresas - Nº anuncio: 5696 - 12/09/2023 Otros conceptos: De conformidad con lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"), de aplicación a esta operación de fusión de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, de, entre otros, transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales, se hace público que el día 4 de septiembre de 2023 el socio único de ALGI RADIOLÓGICAS, S.L.U., ENSEÑANZA ECAM, S.L.U. y GESTIÓN DE CENTROS ECAMSOL, S.L.U. (Sociedades Absorbidas) y de CENTRO DE F.P. SANITARIO EN CIENCIAS RADIOLÓGICAS, S.L.U. (Sociedad Absorbente), las cuatro sociedades intervinientes en la fusión, en ejercicio de sus competencias, ha aprobado la fusión por absorción de las Sociedades Absorbidas por la Sociedad Absorbente con disolución sin liquidación de las Sociedades Absorbidas y adquisición por sucesión universal de sus patrimonios por la Sociedad... Datos Registrales: Inscripción ID: A230033356-1 Datos Publicación: Registro , Boletín 174, Página 6849, Anuncio 5696 | 13/09/2023 | Estructura Legal |
Prensa (Anuncios Legales)Prensa (Anuncios Legales) Fecha: 11/09/2023 Publicación: CINCO DÍAS El día 4/09/23 el socio único de Algi Radiológicas SLU, Enseñanza Ecam SLU y Gestión de Centros Ecamsol SLU (Sdades. Absorbidas) y de Centro de FP Sanitario en Ciencias Radiológicas SLU (Sdad. Absorbente), ha aprobado la fusión de dichas firmas, mediante la absorción, por la última, de las restantes empresas. | 11/09/2023 | Estructura Legal |
BORME (Cambio De Domicilio Social)BORME (Cambio De Domicilio Social) Cambio de domicilio social - Nº anuncio: 240838 Madrid - 26/05/2023 Domicilio Social: ORENSE 25 3 D IZ MADRID Datos Registrales: Tomo 45231, Folio 91, Sección 8, Hoja 795864, Inscripción I/A 2(19/05/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 98, Página 25609, Anuncio 240838 | 26/05/2023 | Estructura Legal |
DireccionesDirecciones Dato: CALLE ORENSE 25 3 D IZ 28020 MADRID Madrid | 26/05/2023 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 240840 Madrid - 26/05/2023 Otros conceptos: Revocar los poderes existentes a favor de DON ALBERTO ANTONIO MARTINEZ DE LA RIVA VIVANCO, otorgados en escritura que causó la inscripción 10ª en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil de Albacete. Datos Registrales: Tomo 45231, Folio 93, Sección 8, Hoja 795864, Inscripción I/A 4(19/05/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 98, Página 25609, Anuncio 240840 | 26/05/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 240839 Madrid - 26/05/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | MARTINEZ DE LA RIVA VIVANCO CARLOS JOSE | Apoderado Mancomunado | MARTINEZ DE LA RIVA VIVANCO CARLOS JOSE |
Datos Registrales: Tomo 45231, Folio 91, Sección 8, Hoja 795864, Inscripción I/A 3(19/05/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 98, Página 25609, Anuncio 240839 | 26/05/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 240840 Madrid - 26/05/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | MARTINEZ DE LA RIVA VIVANCO ALBERTO ANTONIO |
Datos Registrales: Tomo 45231, Folio 93, Sección 8, Hoja 795864, Inscripción I/A 4(19/05/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 98, Página 25609, Anuncio 240840 | 26/05/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 240839 Madrid - 26/05/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | MARTINEZ DE LA RIVA VIVANCO CARLOS-JOSE |
Datos Registrales: Tomo 45231, Folio 91, Sección 8, Hoja 795864, Inscripción I/A 3(19/05/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 98, Página 25609, Anuncio 240839 | 26/05/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MARTINEZ DE LA RIVA VIVANCO CARLOS JOSE | 20/09/2022 | 19/05/2023 |
| 26/05/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 213482 Albacete - 10/05/2023 Otros conceptos: ARTICULO 4º. Domicilio Social. 1. La Sociedad tiene su domicilio en Albacete, calle Hermanos Jiménez, número 31. 2. Por decisión del Organo de Administración dicho domicilio podrá trasladarse aotra sede siempre que se encuentre dentro del territorio nacional. Del mismo modo, por decisión del Organo de Administración podrán ser creadas, suprimidas o trasla. Artículos cuya redacción se modifica: ARTICULO 4º. Domicilio Social. 1. La Sociedad tiene su domicilio en Albacete, calle Hermanos Jiménez, número 31. 2. Por decisión del Organo de Administración dicho domicilio podrá trasladarse aotra sede siempre que se encuentre dentro del territorio nacional. Del mismo modo, por decisión del Organo de Administración podrán ser creadas, suprimidas o trasla. Datos Registrales: Tomo 1050, Folio 49, Sección 8, Hoja 13080, Inscripción I/A 11(03/05/2023) Datos Publicación: Registro Albacete, Boletín 87, Página 22666, Anuncio 213482 | 10/05/2023 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 213483 Albacete - 10/05/2023 Otros conceptos: EXPEDIDA nuevamente Certificación de todos los asientos referentes a la mercantil de ésta hoja, como consecuencia de su traslado de Domicilio a la Provincia de MADRID; habiéndose extendido diligencia de CIERRE PROVISIONAL por plazo de seis meses, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 del Reglamento del Registro Mercantil. Datos Registrales: Tomo 1064, Folio 146, Sección 8, Hoja 13080, Inscripción I/ADILIG(03/05/2023) Datos Publicación: Registro Albacete, Boletín 87, Página 22666, Anuncio 213483 | 10/05/2023 | Estructura Legal |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 04/05/2023 | Información Comercial |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 520164 Albacete - 28/11/2022 Otros conceptos: EXPEDIDA Certificación de todos los asientos referentes a la mercantil de ésta hoja, como consecuencia de su traslado de Domicilio a la Provincia de MADRID; habiéndose extendido diligencia de CIERRE PROVISIONAL por plazo de seis meses, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 del Reglamento del Registro Mercantil. Datos Registrales: Tomo 1050, Folio 49, Sección 8, Hoja 13080, Inscripción I/ADILIG(21/11/2022) Datos Publicación: Registro Albacete, Boletín 226, Página 54705, Anuncio 520164 | 28/11/2022 | Estructura Legal |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 19/10/2022 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 18/10/2022 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 18/10/2022 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 22.000,00 € Opinión de crédito anterior: 32.000,00 € | 18/10/2022 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2021) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2021) Individual ()
undefined
| 17/10/2022 | Información Financiera |