Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 2.000,00 € Opinión de crédito anterior: 3.000,00 € | 18/01/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 8/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 9/20 (Riesgo Medio-Alto) | 18/01/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 51/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 65/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 30/12/2023 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible)Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible) D&B Paydex: 50 Media de días de demora en pagos: 30
| 30/12/2023 | Riesgo Comercial |
Forma jurídica (Forma Jurídica)Forma jurídica (Forma Jurídica) Forma jurídica: Sociedad anónima Forma jurídica anterior: Sociedad anónima laboral | 21/04/2023 | Estructura Legal |
Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social)Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social) Razón Social: CONSTRUCCIONES ALANDARI SL | 21/04/2023 | Información Comercial |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 186149 Navarra - 20/04/2023 Otros conceptos: Anuladas las anteriores participaciones, creadas mil cuarenta nuevas, números 1 al 1.040, inclusive; y asignada la titularidad de las mismas a los socios. Datos Registrales: Tomo 1073, Folio 90, Sección 8, Hoja 21544, Inscripción I/A 3(11/04/2023) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 75, Página 19637, Anuncio 186149 | 20/04/2023 | Estructura Legal |
DireccionesDirecciones Dato: CAMINO DEL REGUETXO 10 31412 BURGUI/BURGI Navarra | 20/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Cambio De Domicilio Social)BORME (Cambio De Domicilio Social) Cambio de domicilio social - Nº anuncio: 186149 Navarra - 20/04/2023 Domicilio Social: DEL REGUETXO 10 BURGUI/BURGI Datos Registrales: Tomo 1073, Folio 90, Sección 8, Hoja 21544, Inscripción I/A 3(11/04/2023) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 75, Página 19637, Anuncio 186149 | 20/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 186149 Navarra - 20/04/2023 Otros conceptos: La sociedad CONSTRUCCIONES ALANDARI SLL pierde el carácter laboral pasándose a denominar CONSTRUCCIONES ALANDARI SL Modificados y refundidos los Estatutos Sociales, como consecuencia de la pérdida del carácter Laboral de la Sociedad. . Artículos cuya redacción se modifica: La sociedad CONSTRUCCIONES ALANDARI SLL pierde el carácter laboral pasándose a denominar CONSTRUCCIONES ALANDARI SL Modificados y refundidos los Estatutos Sociales, como consecuencia de la pérdida del carácter Laboral de la Sociedad. . Datos Registrales: Tomo 1073, Folio 90, Sección 8, Hoja 21544, Inscripción I/A 3(11/04/2023) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 75, Página 19637, Anuncio 186149 | 20/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 186148 Navarra - 20/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | URZAINQUI GORRINDO MARIA FELISA | Administrador Solidario | LASPIDEA ROJO ROBERTO |
Datos Registrales: Tomo 1073, Folio 90, Sección 8, Hoja 21544, Inscripción I/A 2(11/04/2023) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 75, Página 19637, Anuncio 186148 | 20/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 186148 Navarra - 20/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | PETROCH URZAINQUI JAVIER | Administrador Solidario | PETROCH URZAINQUI IVAN |
Datos Registrales: Tomo 1073, Folio 90, Sección 8, Hoja 21544, Inscripción I/A 2(11/04/2023) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 75, Página 19637, Anuncio 186148 | 20/04/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | URZAINQUI GORRINDO MARIA FELISA | 28/09/2004 | 11/04/2023 |
| 20/04/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | LASPIDEA ROJO ROBERTO | 28/09/2004 | 11/04/2023 |
| 20/04/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | PETROCH URZAINQUI JAVIER | 11/04/2023 | - |
| 20/04/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | PETROCH URZAINQUI IVAN | 11/04/2023 | - |
| 20/04/2023 | Estructura Corporativa |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 13/04/2023 | Elementos Financieros |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 13/04/2023 | Resumen Ejecutivo |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) Email: fiscal@abogadosalfaro.com | 13/04/2023 | Resumen Ejecutivo |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 3.000,00 € Opinión de crédito anterior: 2.000,00 € | 12/04/2023 | Riesgo Comercial |