Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 12/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 14/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 13/09/2023 | Riesgo Comercial |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | GUTIERREZ RODRIGUEZ MARCELIANO | 10/03/2023 | - |
| 17/03/2023 | Estructura Corporativa |
DireccionesDirecciones Dato: CALLE VELAZQUEZ 10 28001 MADRID Madrid | 17/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Cambio De Domicilio Social)BORME (Cambio De Domicilio Social) Cambio de domicilio social - Nº anuncio: 134580 Madrid - 17/03/2023 Domicilio Social: VELAZQUEZ 10 MADRID Datos Registrales: Tomo 40986, Folio 67, Sección 8, Hoja 621559, Inscripción I/A 20(10/03/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 54, Página 14121, Anuncio 134580 | 17/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 134580 Madrid - 17/03/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos Registrales: Tomo 40986, Folio 67, Sección 8, Hoja 621559, Inscripción I/A 20(10/03/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 54, Página 14121, Anuncio 134580 | 17/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 134580 Madrid - 17/03/2023 Otros conceptos: Artículo de los estatutos: ARTICULO 3.. El domicilio de la sociedad se fija en Madrid 28001, calle Velázquez, número 10, planta 1ª, CP 28001". Artículos cuya redacción se modifica: Artículo de los estatutos: ARTICULO 3.. El domicilio de la sociedad se fija en Madrid 28001, calle Velázquez, número 10, planta 1ª, CP 28001". Datos Registrales: Tomo 40986, Folio 67, Sección 8, Hoja 621559, Inscripción I/A 20(10/03/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 54, Página 14121, Anuncio 134580 | 17/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 134580 Madrid - 17/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | RODRIGUEZ SILVAN MARIA DE LOS ANGELES |
Datos Registrales: Tomo 40986, Folio 67, Sección 8, Hoja 621559, Inscripción I/A 20(10/03/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 54, Página 14121, Anuncio 134580 | 17/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 134580 Madrid - 17/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | OLCESE SANTONJA ALDO | Consejero | AROSTEGUI GOMEZ GERARDO | Consejero | MAESTRE MORENO ISABEL | Consejero Delegado | RODRIGUEZ SILVAN MARIA DE LOS ANGELES | Consejero | RODRIGUEZ SILVAN MARIA DE LOS ANGELES | Consejero | GUTIERREZ RODRIGUEZ MARCELIANO | Presidente | RODRIGUEZ SILVAN MARIA DE LOS ANGELES | Consejero | AROSTEGUI RESTREPO ALVARO | Secretario no Consejero | GASPAR PARDO DE ANDRADE JAVIER |
Datos Registrales: Tomo 40986, Folio 67, Sección 8, Hoja 621559, Inscripción I/A 20(10/03/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 54, Página 14121, Anuncio 134580 | 17/03/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | RODRIGUEZ SILVAN MARIA DE LOS ANGELES | 05/06/2022 | 10/03/2023 |
| 17/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | RODRIGUEZ SILVAN MARIA DE LOS ANGELES | 10/03/2023 | - |
| 17/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | RODRIGUEZ SILVAN MARIA DE LOS ANGELES | 10/03/2023 | - |
| 17/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | RODRIGUEZ SILVAN MARIA DE LOS ANGELES | 10/03/2023 | - |
| 17/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | GASPAR PARDO DE ANDRADE JAVIER | 10/03/2023 | - |
| 17/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | OLCESE SANTONJA ALDO | 10/03/2023 | - |
| 17/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | MAESTRE MORENO ISABEL | 10/03/2023 | - |
| 17/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | AROSTEGUI RESTREPO ALVARO | 10/03/2023 | - |
| 17/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | AROSTEGUI GOMEZ GERARDO | 10/03/2023 | - |
| 17/03/2023 | Estructura Corporativa |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 10/01/2023 | Información Comercial |
BORME (Ampliación De Capital)BORME (Ampliación De Capital) Ampliación de capital - Nº anuncio: 570859 Madrid - 29/12/2022 Datos Registrales: Tomo 40986, Folio 66, Sección 8, Hoja 621559, Inscripción I/A 19(21/12/2022) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 246, Página 59988, Anuncio 570859 | 29/12/2022 | Estructura Legal |
Capital SocialCapital Social Capital Social: 3.967,00 € | 29/12/2022 | Estructura Legal |