Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: A45898 Ámbito: COMUNITARIA Tipo: DENOMINATIVA Nombre: CASTELLBLANCH | 26/10/2022 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: A3850617 Ámbito: COMUNITARIA Tipo: DENOMINATIVA Nombre: ROGER D'ANOIA | 26/10/2022 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: A15201908 Ámbito: COMUNITARIA Tipo: GRÁFICA Nombre: CASTELLBLANC | 26/10/2022 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: A12114997 Ámbito: COMUNITARIA Tipo: DENOMINATIVA Nombre: CASTELLBLANC | 26/10/2022 | Información Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 75/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 26/10/2022 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 468467 Barcelona - 26/10/2022 Datos Registrales: Tomo 47426, Folio 205, Sección 8, Hoja 46316, Inscripción I/A 131(19/10/2022) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 205, Página 49270, Anuncio 468467 | 26/10/2022 | Estructura Legal |
Participaciones (Participación Histórica)Participaciones (Participación Histórica) | 26/10/2022 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 26/10/2022 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Operaciones | ESCODA ROCA SALVADOR | 10/01/2007 | 19/10/2022 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Operaciones | ESCODA ROCA SALVADOR | 10/01/2007 | - |
| 26/10/2022 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Informática | GUTIERREZ BERNAT | 12/01/2016 | 19/10/2022 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Informática | GUTIERREZ BERNAT | 12/01/2016 | - |
| 26/10/2022 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Compras | ROCH DAVID | 15/03/2021 | 19/10/2022 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Compras | ROCH DAVID | 15/03/2021 | - |
| 26/10/2022 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | SCHOLL TOMAS | 15/03/2022 | 19/10/2022 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | SCHOLL TOMAS | 15/03/2022 | - |
| 26/10/2022 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | FERRER NOGUER PEDRO | 08/01/2013 | 19/10/2022 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | FERRER NOGUER PEDRO | 08/01/2013 | - |
| 26/10/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | THOMAS MANFRED SCHOLL | 06/09/2018 | 19/10/2022 |
| 26/10/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ROIG MUNTANE DAVID | 21/01/2020 | 19/10/2022 |
| 26/10/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PARERA PORTILLO MERITXELL | 18/01/2022 | 19/10/2022 |
| 26/10/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PALAU CASELLAS JOSEP | 21/01/2020 | 19/10/2022 |
| 26/10/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MARTINA ROTHE OBREGON | 21/01/2020 | 19/10/2022 |
| 26/10/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MARIMON PRATS ANTONIO | 06/09/2018 | 19/10/2022 |
| 26/10/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GUTIERREZ FUNES BERNARD | 21/01/2020 | 19/10/2022 |
| 26/10/2022 | Estructura Corporativa |