Prensa (Información General)Prensa (Información General) Fecha: 04/07/2023 Publicación: EL PAIS La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía ha advertido sobre 6 firmas del conglomerado de servicios financieros e inversión Herrero Brigantina por no estar autorizadas a operar como aseguradoras o empresas de distribución de seguros. El movimiento llega 4 meses después de que una investigación destapara las presuntas irregularidades de esta corporación. Las empresas incluidas en la lista de Economía son Astudeme SL, Broker Asegurador de Ultramar SA, Compañía Galega de Corretaxe SL, Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora SA, Marina AB Mediadores SL y Naibc SA. | 04/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 197088 Madrid - 27/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | MOSQUERA CALVO MONICA |
Datos Registrales: Tomo 39329, Folio 37, Sección 8, Hoja 698440, Inscripción I/A 14(20/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 80, Página 20850, Anuncio 197088 | 27/04/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | MOSQUERA CALVO MONICA | 01/09/2021 | 20/04/2023 |
| 27/04/2023 | Estructura Corporativa |
Rating (No Calificable) | 24/04/2023 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 58/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 24/04/2023 | Riesgo Comercial |
Actividad (Objeto Social)Actividad (Objeto Social) Ampliación del Objeto Social: La Sociedad tiene como objeto social el desarrollo de las siguientes actividades: A) Asesoramiento en la administración gestión de empresas, la suscripción, compra, tenencia, administración y representación, disfrute, venta y enajenación siempre actuando por cuenta propia. | 24/04/2023 | Información Comercial |
ActividadActividad Actividad CNAE: 6499 - Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p. Actividad Informa: 1819000 - Otras instituciones financieras Actividad Sic: 6111 - Financieras en general
| 24/04/2023 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 120.000,00 € | 24/04/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Cambio De Objeto Social)BORME (Cambio De Objeto Social) Cambio de objeto social - Nº anuncio: 187860 Madrid - 21/04/2023 Objeto Social: La Sociedad tiene como objeto social el desarrollo de las siguientes actividades: A) Asesoramiento en la administración gestión de empresas, la suscripción, compra, tenencia, administración y representación, disfrute, venta y enajenación siempre actuando por cuenta propia. Datos Registrales: Tomo 39329, Folio 36, Sección 8, Hoja 698440, Inscripción I/A 11(14/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 76, Página 19862, Anuncio 187860 | 21/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Ampliación De Capital)BORME (Ampliación De Capital) Ampliación de capital - Nº anuncio: 187862 Madrid - 21/04/2023 Datos Registrales: Tomo 39329, Folio 37, Sección 8, Hoja 698440, Inscripción I/A 13(14/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 76, Página 19862, Anuncio 187862 | 21/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Ampliación De Capital)BORME (Ampliación De Capital) Ampliación de capital - Nº anuncio: 187860 Madrid - 21/04/2023 Datos Registrales: Tomo 39329, Folio 36, Sección 8, Hoja 698440, Inscripción I/A 11(14/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 76, Página 19862, Anuncio 187860 | 21/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 187862 Madrid - 21/04/2023 Otros conceptos: Artículo de los estatutos: 5. Artículos cuya redacción se modifica: Artículo de los estatutos: 5. Datos Registrales: Tomo 39329, Folio 37, Sección 8, Hoja 698440, Inscripción I/A 13(14/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 76, Página 19862, Anuncio 187862 | 21/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Pérdida Del Carácter De Unipersonalidad)BORME (Pérdida Del Carácter De Unipersonalidad) Pérdida del carácter de unipersonalidad - Nº anuncio: 187861 Madrid - 21/04/2023 Datos Registrales: Tomo 39329, Folio 36, Sección 8, Hoja 698440, Inscripción I/A 12(14/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 76, Página 19862, Anuncio 187861 | 21/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 187860 Madrid - 21/04/2023 Otros conceptos: Artículo de los estatutos: 2. Creadas participaciones sin voto, modificando el articulo 5º de los estatutos sociales. Artículos cuya redacción se modifica: Artículo de los estatutos: 2. Creadas participaciones sin voto, modificando el articulo 5º de los estatutos sociales. Datos Registrales: Tomo 39329, Folio 36, Sección 8, Hoja 698440, Inscripción I/A 11(14/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 76, Página 19862, Anuncio 187860 | 21/04/2023 | Estructura Legal |
Capital SocialCapital Social Capital Social: 63.050,00 € | 21/04/2023 | Estructura Legal |
Forma jurídica (Forma Jurídica)Forma jurídica (Forma Jurídica) Forma jurídica: Sociedad anónima Forma jurídica anterior: Sociedad de capital de riesgo | 21/04/2023 | Estructura Legal |
Accionistas (Porcentaje De Accionariado)Accionistas (Porcentaje De Accionariado) | 17/04/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 177600 Madrid - 14/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | LOPEZ LOPEZ OLGA |
Datos Registrales: Tomo 39329, Folio 35, Sección 8, Hoja 698440, Inscripción I/A 10(05/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 71, Página 18745, Anuncio 177600 | 14/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Reelecciones)BORME (Reelecciones) Reelecciones - Nº anuncio: 177599 Madrid - 14/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Secretario | GARCIA RODRIGUEZ CARLOS |
Datos Registrales: Tomo 39329, Folio 35, Sección 8, Hoja 698440, Inscripción I/A 9(05/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 71, Página 18745, Anuncio 177599 | 14/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Reelecciones)BORME (Reelecciones) Reelecciones - Nº anuncio: 177598 Madrid - 14/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Vicepresidente | ROUX GIANLUCA | Secretario | GARCIA RODRIGUEZ CARLOS |
Datos Registrales: Tomo 39329, Folio 34, Sección 8, Hoja 698440, Inscripción I/A 8(05/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 71, Página 18744, Anuncio 177598 | 14/04/2023 | Estructura Legal |