BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 280161 Barcelona - 21/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | SIMON RIERA D'INVERSIONS SL | Representante Art. 143 RRM | SIMON ADROHER LLUIS MARIA | Vicepresidente | INVERSIONS BISEMA SA | Vicesecretario | INVERSIONS JAC SL | Secretario no Consejero | GONZALEZ ARNAIZ TERESA | Presidente | SIMON RIERA D'INVERSIONS SL | Consejero Delegado | SIMON RIERA D'INVERSION SL |
Datos Registrales: Tomo 46712, Folio 182, Sección 8, Hoja 310540, Inscripción I/A 27(13/06/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 116, Página 29865, Anuncio 280161 | 21/06/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 280161 Barcelona - 21/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Presidente | INVERSIONS BISEMA SA | Secretario | INVERSIONS JAC SL | Vicepresidente | 18 R D'INVERSIONS SL |
Datos Registrales: Tomo 46712, Folio 182, Sección 8, Hoja 310540, Inscripción I/A 27(13/06/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 116, Página 29865, Anuncio 280161 | 21/06/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | SIMON ADROHER LLUIS MARIA | - | 13/06/2023 |
| 21/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | INVERSIONS JAC SL | - | 13/06/2023 |
| 21/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | GONZALEZ ARNAIZ TERESA | 03/02/2010 | 13/06/2023 |
| 21/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Vicepresidente | INVERSIONS BISEMA SA | 24/08/2005 | 13/06/2023 |
| 21/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | SIMON RIERA D'INVERSIONS SL | 24/08/2005 | 13/06/2023 |
| 21/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | SIMON RIERA D'INVERSIONS SL | - | 13/06/2023 |
| 21/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | SIMON RIERA D'INVERSION SL | - | 13/06/2023 |
| 21/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | INVERSIONS JAC SL | 13/06/2023 | - |
| 21/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Vicepresidente | 18 R D'INVERSIONS SL | 13/06/2023 | - |
| 21/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | INVERSIONS BISEMA SA | 13/06/2023 | - |
| 21/06/2023 | Estructura Corporativa |
Datos Financieros de la memoria (Hechos Posteriores Al Cierre)Datos Financieros de la memoria (Hechos Posteriores Al Cierre) | 19/04/2023 | Elementos Financieros |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 08/11/2022 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 07/11/2022 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2021) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2021) Individual ()
undefined
| 03/11/2022 | Información Financiera |
Prensa (Órganos De Administración)Prensa (Órganos De Administración) Fecha: 15/10/2022 Publicación: EXPANSIÓN DE CATALUNYA Arturo de Trinchería Simón, consejero dominical de ECOLUMBER, ha dejado su cargo. Trinchería representa en el consejo de administración de la empresa cotizada a BRINÇA 2004. | 17/10/2022 | Estructura Legal |