Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 21/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 19/100 (Probabilidad de retraso en los pagos alta) | 04/09/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 382107 Sevilla - 04/09/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | AGUILAR PEDROSA PURIFICACION |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 91480, Inscripción I/A 19(23/08/2024) Datos Publicación: Registro Sevilla, Boletín 170, Página 40550, Anuncio 382107 | 04/09/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | AGUILAR PEDROSA PURIFICACION | 05/12/2011 | 23/08/2024 |
| 04/09/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 130.000,00 € Opinión de crédito anterior: 140.000,00 € | 11/07/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 19/100 (Probabilidad de retraso en los pagos alta) Score de Liquidez previo
: 20/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 08/04/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 20/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 19/100 (Probabilidad de retraso en los pagos alta) | 08/02/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 19/100 (Probabilidad de retraso en los pagos alta) Score de Liquidez previo
: 20/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 27/01/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago)Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago) D&B Paydex: 71 Media de días de demora en pagos: 14
| 27/01/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 140.000,00 € Opinión de crédito anterior: 170.000,00 € | 06/01/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago)Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago) D&B Paydex: 62 Media de días de demora en pagos: 21
| 30/12/2023 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Empeora Plazo De Pago)Comportamiento de Pagos Paydex (Empeora Plazo De Pago) D&B Paydex: 59 Media de días de demora en pagos: 23
| 28/10/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 459522 Sevilla - 27/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | MIÑAUR LOPEZ GORKA |
Datos Registrales: Tomo 7490, Folio 57, Sección 8, Hoja 91480, Inscripción I/A 17(20/10/2023) Datos Publicación: Registro Sevilla, Boletín 206, Página 49014, Anuncio 459522 | 27/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 459521 Sevilla - 27/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | ROMERO LOPEZ MIGUEL ANGEL |
Datos Registrales: Tomo 5449, Folio 149, Sección 8, Hoja 91480, Inscripción I/A 16(20/10/2023) Datos Publicación: Registro Sevilla, Boletín 206, Página 49014, Anuncio 459521 | 27/10/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ROMERO LOPEZ MIGUEL ANGEL | 20/10/2023 | - |
| 27/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MIÑAUR LOPEZ GORKA | 20/10/2023 | - |
| 27/10/2023 | Estructura Corporativa |
Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago)Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago) D&B Paydex: 60 Media de días de demora en pagos: 22
| 28/06/2023 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago)Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago) D&B Paydex: 54 Media de días de demora en pagos: 27
| 23/06/2023 | Riesgo Comercial |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | JUSTO LUQUE CARMELO | 28/04/2023 | - |
| 09/05/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 212803 Sevilla - 09/05/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | HERNANDEZ LERMA SILVESTRE MANUEL | Apoderado Solidario Mancomunado | SAINZ PARDO CRESPO FELIPE JOSE | Apoderado Solidario Mancomunado | JUSTO LUQUE CARMELO | Apoderado Solidario Mancomunado | AGUILAR PEDROSA PURIFICACION | Apoderado Solidario Mancomunado | BAUTISTA PARIS FRANCISCO | Apoderado Solidario Mancomunado | HUERTAS SANCHEZ MIGUEL ANGEL |
Datos Registrales: Tomo 5449, Folio 147, Sección 8, Hoja 91480, Inscripción I/A 15(28/04/2023) Datos Publicación: Registro Sevilla, Boletín 86, Página 22560, Anuncio 212803 | 09/05/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SAINZ PARDO CRESPO FELIPE JOSE | 28/04/2023 | - |
| 09/05/2023 | Estructura Corporativa |