BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 370837 Barcelona - 26/08/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | HEREU ESTEBA ANNA |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 217907, Inscripción I/A 20(19/08/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 163, Página 39358, Anuncio 370837 | 26/08/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 370838 Barcelona - 26/08/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | MONJE VICARIO FERNANDO | Apoderado Solidario | VEIGA MASSANA OSCAR | Apoderado Solidario | PEREZ BARRERA ROBERTO |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 217907, Inscripción I/A 21(19/08/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 163, Página 39358, Anuncio 370838 | 26/08/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 370836 Barcelona - 26/08/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | SALGADO UKMAR DAVID |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 217907, Inscripción I/A 19(19/08/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 163, Página 39358, Anuncio 370836 | 26/08/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VEIGA MASSANA OSCAR | 19/08/2024 | - |
| 26/08/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SALGADO UKMAR DAVID | 19/08/2024 | - |
| 26/08/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PEREZ BARRERA ROBERTO | 19/08/2024 | - |
| 26/08/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MONJE VICARIO FERNANDO | 19/08/2024 | - |
| 26/08/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | HEREU ESTEBA ANNA | 19/08/2024 | - |
| 26/08/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 365744 Barcelona - 21/08/2024 Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 14, 15, 18, 20 Y 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Artículos cuya redacción se modifica: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 14, 15, 18, 20 Y 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos Registrales: Sección 8, Hoja 217907, Inscripción I/A 18(13/08/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 160, Página 38804, Anuncio 365744 | 21/08/2024 | Estructura Legal |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 55/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 46/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 10/08/2024 | Riesgo Comercial |
Actividad (Objeto Social)Actividad (Objeto Social) Ampliación del Objeto Social: PROMOCION, CONSTRUCCION, COMPRAVENTA Y EXPLOTACION EN ARRENDAMIENTO, NO FINANCIERO, DE BIENES INMUEBLES, RUSTICOS Y URBANOS POR NATURALEZA, ASI COMO URBANIZACION, PARCELACION, CONSTRUCCION Y, EN GENERAL, EXPLOTACION DE INMUEBLES, ETC. | 17/07/2024 | Información Comercial |
ActividadActividad Actividad CNAE: 4110 - Promoción inmobiliaria Actividad Informa: 1833000 - Promocion inmobiliaria Actividad Sic: 1531 - Promotores de obras
| 17/07/2024 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 150.000,00 € Opinión de crédito anterior: 180.000,00 € | 17/07/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 8/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 9/20 (Riesgo Medio-Alto) | 17/07/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 43/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 59/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 16/07/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Cambio De Objeto Social)BORME (Cambio De Objeto Social) Cambio de objeto social - Nº anuncio: 315793 Barcelona - 16/07/2024 Objeto Social: PROMOCION, CONSTRUCCION, COMPRAVENTA Y EXPLOTACION EN ARRENDAMIENTO, NO FINANCIERO, DE BIENES INMUEBLES, RUSTICOS Y URBANOS POR NATURALEZA, ASI COMO URBANIZACION, PARCELACION, CONSTRUCCION Y, EN GENERAL, EXPLOTACION DE INMUEBLES, ETC. Datos Registrales: Sección 8, Hoja 217907, Inscripción I/A 17(08/07/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 136, Página 33558, Anuncio 315793 | 16/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Fusión Por Absorción)BORME (Fusión Por Absorción) Fusión por absorción - Nº anuncio: 315793 Barcelona - 16/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 217907, Inscripción I/A 17(08/07/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 136, Página 33558, Anuncio 315793 | 16/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Cambio De Denominación Social)BORME (Cambio De Denominación Social) Cambio de denominación social - Nº anuncio: 315793 Barcelona - 16/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 217907, Inscripción I/A 17(08/07/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 136, Página 33558, Anuncio 315793 | 16/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Ampliación De Capital)BORME (Ampliación De Capital) Ampliación de capital - Nº anuncio: 315793 Barcelona - 16/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 217907, Inscripción I/A 17(08/07/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 136, Página 33558, Anuncio 315793 | 16/07/2024 | Estructura Legal |
Capital SocialCapital Social Capital Social: 9.279.920,80 € | 16/07/2024 | Estructura Legal |