Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Procedimientos de fin de vida | 09/10/2023 | Riesgo Comercial |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | MENDEZ IAGO | 13/04/2022 | 12/01/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | MENDEZ IAGO | 13/04/2022 | - |
| 20/01/2023 | Estructura Corporativa |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M2798457 Ámbito: NACIONAL Tipo: DENOMINATIVA Nombre: LAXANES | 20/01/2023 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M2028156 Ámbito: NACIONAL Tipo: DENOMINATIVA Nombre: LAXANES | 20/01/2023 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: A9629148 Ámbito: COMUNITARIA Tipo: GRÁFICA Nombre: BONUS ET SALVUS TIBI (BEST) | 20/01/2023 | Información Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 29/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 20/01/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 32128 Barcelona - 20/01/2023 Datos Registrales: Tomo 45270, Folio 124, Sección 8, Hoja 63398, Inscripción I/A 18(12/01/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 14, Página 3349, Anuncio 32128 | 20/01/2023 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 20/01/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Técnico | CREMADES LAURA | 13/04/2022 | 12/01/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Técnico | CREMADES LAURA | 13/04/2022 | - |
| 20/01/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Calidad | CREMADES LAURA | 13/04/2022 | 12/01/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Calidad | CREMADES LAURA | 13/04/2022 | - |
| 20/01/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | MENDEZ IAGO | 13/04/2022 | 12/01/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | MENDEZ IAGO | 13/04/2022 | - |
| 20/01/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | MENDEZ IAGO | 13/04/2022 | 12/01/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | MENDEZ IAGO | 13/04/2022 | - |
| 20/01/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | MENDEZ IAGO | 13/04/2022 | 12/01/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | MENDEZ IAGO | 13/04/2022 | - |
| 20/01/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | MENDEZ IAGO | 13/04/2022 | 12/01/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | MENDEZ IAGO | 13/04/2022 | - |
| 20/01/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | BONACHERA SIERRA MIQUEL ANGEL | 10/03/2022 | 12/01/2023 |
| 20/01/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | AUDIVERT BRUGUE SERGI | 10/03/2022 | 12/01/2023 |
| 20/01/2023 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 140.000,00 € | 20/01/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Medio-Bajo) | 20/01/2023 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Activa | 20/01/2023 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 29/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 55/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 28/12/2022 | Riesgo Comercial |