Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 28/08/2024 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 03/10/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 3.000,00 € Opinión de crédito anterior: 4.000,00 € | 03/10/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 03/10/2023 | Riesgo Comercial |
Accionistas (Alta Accionista)Accionistas (Alta Accionista) | 07/03/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Declaración De Unipersonalidad)BORME (Declaración De Unipersonalidad) Declaración de unipersonalidad - Nº anuncio: 113230 Castellón - 06/03/2023 Otros conceptos: SANZ CERCOS ANA MARIA Datos Registrales: Tomo 1798, Folio 7, Sección 8, Hoja 42477, Inscripción I/A 2(27/02/2023) Datos Publicación: Registro Castellón, Boletín 45, Página 11838, Anuncio 113230 | 06/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 113230 Castellón - 06/03/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Datos Registrales: Tomo 1798, Folio 7, Sección 8, Hoja 42477, Inscripción I/A 2(27/02/2023) Datos Publicación: Registro Castellón, Boletín 45, Página 11838, Anuncio 113230 | 06/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 113230 Castellón - 06/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | BONACHE IRUELA PASCUAL | Administrador Solidario | GALLEN HERMOSO TOMAS |
Datos Registrales: Tomo 1798, Folio 7, Sección 8, Hoja 42477, Inscripción I/A 2(27/02/2023) Datos Publicación: Registro Castellón, Boletín 45, Página 11838, Anuncio 113230 | 06/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 113230 Castellón - 06/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | SANZ CERCOS ANA MARIA |
Datos Registrales: Tomo 1798, Folio 7, Sección 8, Hoja 42477, Inscripción I/A 2(27/02/2023) Datos Publicación: Registro Castellón, Boletín 45, Página 11838, Anuncio 113230 | 06/03/2023 | Estructura Legal |
Forma jurídica (Forma Jurídica)Forma jurídica (Forma Jurídica) Forma jurídica: Sociedad de capital de riesgo Forma jurídica anterior: Sociedad anónima | 06/03/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | GALLEN HERMOSO TOMAS | 18/09/2019 | 27/02/2023 |
| 06/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | BONACHE IRUELA PASCUAL | 18/09/2019 | 27/02/2023 |
| 06/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | SANZ CERCOS ANA MARIA | 27/02/2023 | - |
| 06/03/2023 | Estructura Corporativa |