Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Activa | 19/06/2023 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 92/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos baja) | 19/06/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 277942 Valladolid - 19/06/2023 Datos Registrales: Tomo 827, Folio 156, Sección 8, Hoja 10099, Inscripción I/A 2(12/06/2023) Datos Publicación: Registro Valladolid, Boletín 114, Página 29572, Anuncio 277942 | 19/06/2023 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 277942 Valladolid - 19/06/2023 Datos Registrales: Tomo 827, Folio 156, Sección 8, Hoja 10099, Inscripción I/A 2(12/06/2023) Datos Publicación: Registro Valladolid, Boletín 114, Página 29572, Anuncio 277942 | 19/06/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 277942 Valladolid - 19/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | GARCIA TORRES JULIO VICENTE | Administrador Solidario | GARCIA BERMEJO JOSE LUIS |
Datos Registrales: Tomo 827, Folio 156, Sección 8, Hoja 10099, Inscripción I/A 2(12/06/2023) Datos Publicación: Registro Valladolid, Boletín 114, Página 29572, Anuncio 277942 | 19/06/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 277942 Valladolid - 19/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | GARCIA TORRES JULIO VICENTE |
Datos Registrales: Tomo 827, Folio 156, Sección 8, Hoja 10099, Inscripción I/A 2(12/06/2023) Datos Publicación: Registro Valladolid, Boletín 114, Página 29572, Anuncio 277942 | 19/06/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | GARCIA TORRES JULIO VICENTE | 04/02/1999 | 12/06/2023 |
| 19/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | GARCIA BERMEJO JOSE LUIS | 04/02/1999 | 12/06/2023 |
| 19/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | GARCIA TORRES JULIO VICENTE | - | 12/06/2023 |
| 19/06/2023 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 8.000,00 € | 19/06/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Bajo) | 19/06/2023 | Riesgo Comercial |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 14/12/2022 | Información Comercial |