Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 11/07/2024 | Información Financiera |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 11/07/2024 | Riesgo Comercial |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | WYANT III SAMUEL WILLIAM | 16/04/2024 | - |
| 23/04/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 194431 Toledo - 23/04/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | MARTINEZ NADAL FRANCISCO JAVIER | Apoderado Solidario | ARIAS PORTACELI CRISTINA | Apoderado Solidario | DE RAMON FERRANDO MARTA | Apoderado Solidario | NIETO RANERO JOSE MANUEL | Apoderado Solidario | MARTI MORENO JORGE JUAN |
Datos Registrales: Tomo 1751, Folio 217, Sección 8, Hoja 36725, Inscripción I/A 14(16/04/2024) Datos Publicación: Registro Toledo, Boletín 79, Página 20589, Anuncio 194431 | 23/04/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 194431 Toledo - 23/04/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | JEFFREY WATT DARREN | Apoderado Mancomunado | KORNELIS DE SCHIPPER JOHANNES | Apoderado Mancomunado | ALEXANDER VERMAAK ERNST JAN | Apoderado Mancomunado | VINOJ VIRENDRA RAMAUTAR | Apoderado Mancomunado | WYANT III SAMUEL WILLIAM |
Datos Registrales: Tomo 1751, Folio 217, Sección 8, Hoja 36725, Inscripción I/A 14(16/04/2024) Datos Publicación: Registro Toledo, Boletín 79, Página 20589, Anuncio 194431 | 23/04/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | NIETO RANERO JOSE MANUEL | 05/03/2010 | 16/04/2024 |
| 23/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MARTINEZ NADAL FRANCISCO JAVIER | 05/03/2010 | 16/04/2024 |
| 23/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MARTI MORENO JORGE JUAN | 05/03/2010 | 16/04/2024 |
| 23/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | DE RAMON FERRANDO MARTA | 05/03/2010 | 16/04/2024 |
| 23/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ARIAS PORTACELI CRISTINA | 05/03/2010 | 16/04/2024 |
| 23/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VINOJ VIRENDRA RAMAUTAR | 16/04/2024 | - |
| 23/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | KORNELIS DE SCHIPPER JOHANNES | 16/04/2024 | - |
| 23/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | JEFFREY WATT DARREN | 16/04/2024 | - |
| 23/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ALEXANDER VERMAAK ERNST JAN | 16/04/2024 | - |
| 23/04/2024 | Estructura Corporativa |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 26/02/2024 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 2.400.000,00 € Opinión de crédito anterior: 2.900.000,00 € | 26/02/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 2.900.000,00 € Opinión de crédito anterior: 1.900.000,00 € | 09/10/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 09/10/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 295634 Toledo - 29/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | HERRERO PEREZ ZULEMA |
Datos Registrales: Tomo 1751, Folio 217, Sección 8, Hoja 36725, Inscripción I/A 13(22/06/2023) Datos Publicación: Registro Toledo, Boletín 122, Página 31482, Anuncio 295634 | 29/06/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | HERRERO PEREZ ZULEMA | 07/09/2017 | 22/06/2023 |
| 29/06/2023 | Estructura Corporativa |