Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 71/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 19/08/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 7.000,00 € | 19/08/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Medio-Bajo) | 19/08/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Inactiva según nuestras fuentes Situación de la empresa: Activa | 19/08/2024 | Riesgo Comercial |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 14/08/2024 | Información Comercial |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 71/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 49/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 14/08/2024 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) () cifras expresadas en Euros | 14/08/2024 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 09/08/2024 | Información Financiera |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 49/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 65/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 15/11/2023 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 15/11/2023 | Información Financiera |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 482767 Alicante - 15/11/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | VIVES LADRON DE GUEVARA JAIME | Consejero | FERRER IVARS SANTIAGO BUENAVENTURA | Consejero | MARROQUI FERRANDEZ MANUEL ASENSIO | Consejero | MARCO TARI JOSE | Consejero | MUÑOZ IBAÑEZ FRANCISCO | Consejero | FERRER MINGO JOSE MARIA | Presidente | FERRER MINGO JOSE MARIA | Secretario | FERRER IVARS SANTIAGO BUENAVENTURA |
Datos Registrales: Tomo 3460, Folio 73, Sección 8, Hoja 121802, Inscripción I/A 7(06/11/2023) Datos Publicación: Registro Alicante, Boletín 217, Página 51484, Anuncio 482767 | 15/11/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 482767 Alicante - 15/11/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | FERRER MINGO JOSE MARIA |
Datos Registrales: Tomo 3460, Folio 73, Sección 8, Hoja 121802, Inscripción I/A 7(06/11/2023) Datos Publicación: Registro Alicante, Boletín 217, Página 51484, Anuncio 482767 | 15/11/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 482767 Alicante - 15/11/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | VIVES LADRON DE GUEVARA JAIME | Consejero | FERRER IVARS SANTIAGO BUENAVENTURA | Consejero | MARROQUI FERRANDEZ MANUEL ASENSIO | Consejero | MUÑOZ IBAÑEZ FRANCISCO | Presidente | VIVES LADRON DE GUEVARA JAIME | Consejero | BROTONS MACIA MONICA | Apoderado Mancomunado | BROTONS MACIA MONICA | Secretario | FERRER IVARS SANTIAGO BUENAVENTURA |
Datos Registrales: Tomo 3460, Folio 73, Sección 8, Hoja 121802, Inscripción I/A 7(06/11/2023) Datos Publicación: Registro Alicante, Boletín 217, Página 51484, Anuncio 482767 | 15/11/2023 | Estructura Legal |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 15/11/2023 | Información Comercial |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | FERRER MINGO JOSE MARIA | 11/09/2018 | 06/11/2023 |
| 15/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | MARCO TARI JOSE | 07/09/2018 | 06/11/2023 |
| 15/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | FERRER MINGO JOSE MARIA | 07/09/2018 | 06/11/2023 |
| 15/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | FERRER MINGO JOSE MARIA | 07/09/2018 | 06/11/2023 |
| 15/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BROTONS MACIA MONICA | 06/11/2023 | - |
| 15/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | BROTONS MACIA MONICA | 06/11/2023 | - |
| 15/11/2023 | Estructura Corporativa |