Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | MAGRIÑA SALINAS XAVIER | 07/09/2016 | 13/09/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | MAGRIÑA SALINAS XAVIER | 07/09/2016 | - |
| 13/09/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Compras | LOZANO MARTINEZ CRIS | 13/09/2024 | - |
| 13/09/2024 | Estructura Corporativa |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 13/08/2024 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 250.000,00 € Opinión de crédito anterior: 180.000,00 € | 13/08/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 180.000,00 € Opinión de crédito anterior: 140.000,00 € | 02/07/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 12/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 02/07/2024 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 13/06/2024 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 140.000,00 € Opinión de crédito anterior: 120.000,00 € | 13/06/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 12/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 13/06/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 265155 Barcelona - 12/06/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Auditor | M AUDIT SLP |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 23786, Inscripción I/A 16(05/06/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 112, Página 28193, Anuncio 265155 | 12/06/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Auditor | M AUDIT SLP | 05/06/2024 | - |
| 12/06/2024 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 54/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 50/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 02/04/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 50/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 54/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 21/02/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 120.000,00 € Opinión de crédito anterior: 170.000,00 € | 01/01/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 12/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 01/01/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Cancelaciones De Oficio De Nombramientos)BORME (Cancelaciones De Oficio De Nombramientos) Cancelaciones de oficio de nombramientos - Nº anuncio: 391363 Barcelona - 05/09/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | PADILLA PEREZ JOSE ANTONIO |
Datos Registrales: Tomo 21792, Folio 23, Sección 8, Hoja 23786, Inscripción I/A 14 N(23/08/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 169, Página 41698, Anuncio 391363 | 05/09/2023 | Estructura Legal |
Operaciones Internacionales (Importación / Exportación) (Operaciones Internacionales (importación / Exportación))Operaciones Internacionales (Importación / Exportación) (Operaciones Internacionales (importación / Exportación)) Operaciones Internacionales: Importa y exporta | 05/09/2023 | Información Comercial |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | PADILLA PEREZ JOSE ANTONIO | 28/05/2007 | 23/08/2023 |
| 05/09/2023 | Estructura Corporativa |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) Email: administracion@tamiluz.es | 05/09/2023 | Resumen Ejecutivo |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 390066 Barcelona - 04/09/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | PADILLA PEREZ JOSE ANTONIO |
Datos Registrales: Tomo 21792, Folio 24, Sección 8, Hoja 23786, Inscripción I/A 15(23/08/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 168, Página 41552, Anuncio 390066 | 04/09/2023 | Estructura Legal |