Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2023 cifras expresadas en Euros | 18/07/2024 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) () cifras expresadas en Euros | 16/07/2024 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 16/07/2024 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 12.000,00 € Opinión de crédito anterior: 16.000,00 € | 16/07/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 14/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 16/07/2024 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 14/07/2024 | Información Financiera |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2022 cifras expresadas en Euros | 18/09/2023 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 17/09/2023 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 17/09/2023 | Información Financiera |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 14/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 17/09/2023 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 47/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 64/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 25/07/2023 | Riesgo Comercial |
DireccionesDirecciones Dato: CALLE DE COLOMBIA 22 28945 FUENLABRADA Madrid | 25/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Cambio De Domicilio Social)BORME (Cambio De Domicilio Social) Cambio de domicilio social - Nº anuncio: 335413 Madrid - 25/07/2023 Domicilio Social: DE COLOMBIA 22 FUENLABRADA Datos Registrales: Tomo 30707, Folio 94, Sección 8, Hoja 552583, Inscripción I/A 3(18/07/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 140, Página 35745, Anuncio 335413 | 25/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 335413 Madrid - 25/07/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios. Datos Registrales: Tomo 30707, Folio 94, Sección 8, Hoja 552583, Inscripción I/A 3(18/07/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 140, Página 35745, Anuncio 335413 | 25/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 335413 Madrid - 25/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | MARTIN ELVIRA JAVIER |
Datos Registrales: Tomo 30707, Folio 94, Sección 8, Hoja 552583, Inscripción I/A 3(18/07/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 140, Página 35745, Anuncio 335413 | 25/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 335413 Madrid - 25/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | TORRES RANGEL FRANCISCO JAVIER | Administrador Solidario | MERINO FERNANDEZ VANESA |
Datos Registrales: Tomo 30707, Folio 94, Sección 8, Hoja 552583, Inscripción I/A 3(18/07/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 140, Página 35745, Anuncio 335413 | 25/07/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | MARTIN ELVIRA JAVIER | 05/02/2013 | 18/07/2023 |
| 25/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | TORRES RANGEL FRANCISCO JAVIER | 18/07/2023 | - |
| 25/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | MERINO FERNANDEZ VANESA | 18/07/2023 | - |
| 25/07/2023 | Estructura Corporativa |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 19/09/2022 | Elementos Financieros |