Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 300.000,00 € Opinión de crédito anterior: 310.000,00 € | 04/07/2024 | Riesgo Comercial |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 22/05/2024 | Resumen Ejecutivo |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 310.000,00 € Opinión de crédito anterior: 370.000,00 € | 01/01/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 410429 Palmas (Las) - 22/09/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Auditor | AUREN AUDITORES SP SLP |
Datos Registrales: Tomo 1979, Folio 169, Sección 8, Hoja 1430, Inscripción I/A 22(14/09/2023) Datos Publicación: Registro Palmas (Las), Boletín 182, Página 43867, Anuncio 410429 | 22/09/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Auditor | MORENO LARA LUIS ALBERTO | 28/01/2005 | 22/09/2023 |
| 22/09/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Auditor | IRIGORAS OLABARRIA JUAN IGNACIO | 28/01/2005 | 22/09/2023 |
| 22/09/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Auditor | AUREN AUDITORES SP SLP | 14/09/2023 | - |
| 22/09/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 370163 Palmas (Las) - 17/08/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | RAMIREZ FERNANDEZ LAURA | Apoderado | RAMIREZ RODRIGUEZ JESUS | Apoderado | FERNANDEZ ALVAREZ LAURA | Apoderado | FERNANDEZ ALVAREZ ARTURO LUIS | Apoderado Solidario | RAMIREZ FERNANDEZ SILVIA |
Datos Registrales: Tomo 1979, Folio 169, Sección 8, Hoja 1430, Inscripción I/A 21(08/08/2023) Datos Publicación: Registro Palmas (Las), Boletín 156, Página 39468, Anuncio 370163 | 17/08/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | RAMIREZ FERNANDEZ LAURA | 22/12/2008 | 08/08/2023 |
| 17/08/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | RAMIREZ RODRIGUEZ JESUS | - | 08/08/2023 |
| 17/08/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | FERNANDEZ ALVAREZ ARTURO LUIS | - | 08/08/2023 |
| 17/08/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Convocatoria De Junta)BORME (Convocatoria De Junta) Convocatoria de junta - Nº anuncio: 2520 - 16/05/2023 Otros conceptos: Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de mayo de 2023, se convoca a los Sres. Accionistas de la sociedad "LASY PROMOCIONES, S.A." (la "Sociedad") a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la calle Isla de Java, N.º 20, 28034, Madrid, el próximo día 28 de junio de 2023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o bien, en segunda convocatoria, el siguiente día, 29 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022. Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022. Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022. Cuarto.- Delegación de... Datos Registrales: Inscripción ID: A230017646-1 Datos Publicación: Registro , Boletín 90, Página 3120, Anuncio 2520 | 16/05/2023 | Estructura Legal |
Datos Financieros de la memoria (Hechos Posteriores Al Cierre)Datos Financieros de la memoria (Hechos Posteriores Al Cierre) | 08/05/2023 | Elementos Financieros |
BORME (Reelecciones)BORME (Reelecciones) Reelecciones - Nº anuncio: 175430 Palmas (Las) - 13/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | RAMIREZ FERNANDEZ JORGE | Consejero | RAMIREZ FERNANDEZ LAURA | Presidente | RAMIREZ FERNANDEZ LAURA | Secretario | RAMIREZ FERNANDEZ JORGE |
Datos Registrales: Tomo 1979, Folio 169, Sección 8, Hoja 1430, Inscripción I/A 20(04/04/2023) Datos Publicación: Registro Palmas (Las), Boletín 70, Página 18559, Anuncio 175430 | 13/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 175430 Palmas (Las) - 13/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero Delegado Solidario Mancomunado | RAMIREZ FERNANDEZ JORGE | Consejero Delegado Mancomunado | RAMIREZ FERNANDEZ JORGE | Consejero Delegado Mancomunado | RAMIREZ FERNANDEZ LAURA | Consejero Delegado Solidario Mancomunado | RAMIREZ FERNANDEZ LAURA |
Datos Registrales: Tomo 1979, Folio 169, Sección 8, Hoja 1430, Inscripción I/A 20(04/04/2023) Datos Publicación: Registro Palmas (Las), Boletín 70, Página 18559, Anuncio 175430 | 13/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 175430 Palmas (Las) - 13/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero Delegado Solidario | RAMIREZ FERNANDEZ JORGE | Consejero Delegado Solidario | RAMIREZ FERNANDEZ LAURA |
Datos Registrales: Tomo 1979, Folio 169, Sección 8, Hoja 1430, Inscripción I/A 20(04/04/2023) Datos Publicación: Registro Palmas (Las), Boletín 70, Página 18559, Anuncio 175430 | 13/04/2023 | Estructura Legal |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 15/03/2023 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 13/03/2023 | Información Financiera |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2020)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2020) () cifras expresadas en Euros | 13/03/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 370.000,00 € Opinión de crédito anterior: 55.000,00 € | 13/03/2023 | Riesgo Comercial |