Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | HERNANDEZ NEYRA ANTONIO | 26/07/2018 | 18/09/2024 |
| 26/09/2024 | Estructura Corporativa |
Prensa (Datos Financieros)Prensa (Datos Financieros) Fecha: 26/09/2024 Publicación: EL ECONOMISTA Santander, BBVA y Caixabank han reclamado a Teka un plan para la devolución de su deuda, que supera, según las fuentes consultadas, los 200 millones de euros. El pasado mes de junio el grupo chino Midea alcanzó un acuerdo para la compra de Teka por 400 millones, incluyendo la deuda. El problema es que Midea no ha ejecutado aún el desembolso del dinero porque está pendiente de las autorizaciones de las autoridades de Competencia en distintos países.
En julio de 2023, Tela acordó la refinanciación por 96 millones de euros, extendiendo los vencimientos hasta el año 2028. Sin embargo, Santander y BBVA tuvieron que salir de nuevo al rescate a finales del año pasado con otros 20 millones. | 26/09/2024 | Estructura Legal |
Prensa (Informaciones Asg)Prensa (Informaciones Asg) Fecha: 26/09/2024 Publicación: LA RAZÓN Banco Santander ha sido reconocida como una de las casi 50 empresas que tienen un impacto positivo en el mundo tras ser incluida por segundo año consecutivo en la lista Change The World de la revista Fortune. | 26/09/2024 | Estructura Legal |
Prensa (Cargos Directivos)Prensa (Cargos Directivos) Fecha: 26/09/2024 Publicación: EXPANSIÓN Deutsche Bank ha nombrado a Rebeca Godoy nueva managing director y responsable de la cobertura del sector público europeo para la división de banca corporativa en Europa. La ejecutiva llega desde Santander, donde desempeñó las mismas funciones que tiene en Deutsche Bank | 26/09/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 412318 Cantabria - 26/09/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | CARLOS RUIZ BURDALO | Apoderado | CAÑIBANO ALVAREZ OSCAR | Apoderado Solidario | CABERO MATA JOSE MARIA | Apoderado Solidario | PEREZ ILLAS EFREN | Apoderado Solidario | COLODRO DIA JONATHAN AGUSTIN | Apoderado Solidario | NADAL GRIFOL ERIC | Apoderado Solidario | CARLOS RUIZ BURDALO | Apoderado Solidario | CAÑIBANO ALVAREZ OSCAR |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 1960, Inscripción I/A 5221(19/09/2024) Datos Publicación: Registro Cantabria, Boletín 186, Página 43775, Anuncio 412318 | 26/09/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 412316 Cantabria - 26/09/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | GONZALEZ DE COMINGES ANDRES | Apoderado Mancomunado | BARON GUILLAUME MARC MARIE HIRAM | Apoderado | VAN HELLEMONDT GERDINGH MARJOLEN | Apoderado Mancomunado | BUENO VELAYOS EVA | Apoderado Mancomunado | MARQUES CORRAL ROBERTO | Apoderado Solidario | TEIXEIRA PERES BRANDAO PALMA CAVACO MARIA ALEXANDR | Apoderado Mancomunado | GOUGEON CAMILLE | Apoderado Solidario Mancomunado | BARON GUILLAUME MARC MARIE HIRAM | Apoderado Solidario Mancomunado | MARQUES CORRAL ROBERTO |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 1960, Inscripción I/A 5219(19/09/2024) Datos Publicación: Registro Cantabria, Boletín 186, Página 43775, Anuncio 412316 | 26/09/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 412315 Cantabria - 26/09/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | CIUDAD CENDAN OSCAR | Apoderado Solidario Mancomunado | GOTANEGRA MIÑANA IVAN | Apoderado Solidario Mancomunado | GRANADOS MUÑOZ ALVARO JAVIER | Apoderado Solidario Mancomunado | LAHOZ FERNANDEZ JOSE RUBEN | Apoderado Solidario Mancomunado | DEL CID CORTES DAVID | Apoderado Solidario Mancomunado | FERREIRO VILASO ANA MARIA | Apoderado Solidario Mancomunado | GARCIA ROMAN NIEVES MARIA | Apoderado Solidario Mancomunado | GONZALEZ NEIRA FERNANDO | Apoderado Solidario Mancomunado | CASTELLANOS CAÑADAS JOSEFA | Apoderado Solidario Mancomunado | GARRIDO GARCIA ELISA |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 1960, Inscripción I/A 5218(18/09/2024) Datos Publicación: Registro Cantabria, Boletín 186, Página 43774, Anuncio 412315 | 26/09/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 412317 Cantabria - 26/09/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | SANTANDER LA VELLES SL | Apoderado Solidario | FERNANDEZ FREIJEDO ALEXIS |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 1960, Inscripción I/A 5220(19/09/2024) Datos Publicación: Registro Cantabria, Boletín 186, Página 43775, Anuncio 412317 | 26/09/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VAN HELLEMONDT GERDINGH MARJOLEN | 03/11/2020 | 19/09/2024 |
| 26/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | TEIXEIRA PERES BRANDAO PALMA CAVACO MARIA ALEXANDR | 01/02/2021 | 19/09/2024 |
| 26/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PEREZ ILLAS EFREN | 09/05/2022 | 19/09/2024 |
| 26/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | NADAL GRIFOL ERIC | 17/05/2021 | 19/09/2024 |
| 26/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MARQUES CORRAL ROBERTO | 21/01/2020 | 19/09/2024 |
| 26/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | LAHOZ FERNANDEZ JOSE RUBEN | 26/07/2018 | 18/09/2024 |
| 26/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | LAGO RAMOS JUAN IGNACIO | 23/07/2018 | 18/09/2024 |
| 26/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | LABRADOR VIEIRO FRANCISCO DE BORJA | 26/07/2018 | 18/09/2024 |
| 26/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | LABELLA LOPEZ LEOVIGILDO | 30/07/2018 | 18/09/2024 |
| 26/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | JULVE BOIX ANA MARIA | 23/07/2018 | 18/09/2024 |
| 26/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | JUDEZ NEO CRISTINA | 23/07/2018 | 18/09/2024 |
| 26/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | JORGE LOPEZ ISABEL | 23/07/2018 | 18/09/2024 |
| 26/09/2024 | Estructura Corporativa |