BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 308844 Tenerife - 07/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | SANCHEZ PRADA ENRIQUE | Apoderado Solidario Mancomunado | FERRERA ALONSO SONIA | Apoderado Solidario Mancomunado | RODRIGUEZ MEDINA JAVIER | Apoderado Solidario Mancomunado | RODRIGUEZ DE AZERO Y DEL HOYO JOSE FERNANDO | Apoderado Solidario Mancomunado | RODRIGUEZ HENRIQUEZ MARIA ELENA | Apoderado Solidario Mancomunado | CERVANTES SINTAS DOMINGO TOMAS |
Datos Registrales: Tomo 3824, Folio 167, Sección 8, Hoja 43201, Inscripción I/A 47(28/06/2023) Datos Publicación: Registro Tenerife, Boletín 128, Página 32888, Anuncio 308844 | 07/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 308843 Tenerife - 07/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | SANCHEZ PRADA ENRIQUE | Apoderado Solidario Mancomunado | FERRERA ALONSO SONIA | Apoderado Solidario Mancomunado | RODRIGUEZ DE AZERO Y TABARES ENRIQUE | Apoderado Solidario Mancomunado | RODRIGUEZ MEDINA JAVIER | Apoderado Solidario Mancomunado | RODRIGUEZ DE AZERO Y DEL HOYO JOSE FERNANDO | Apoderado Solidario Mancomunado | RODRIGUEZ HENRIQUEZ MARIA ELENA | Apoderado Solidario Mancomunado | CERVANTES SINTAS DOMINGO TOMAS |
Datos Registrales: Tomo 3824, Folio 166, Sección 8, Hoja 43201, Inscripción I/A 46(26/06/2023) Datos Publicación: Registro Tenerife, Boletín 128, Página 32888, Anuncio 308843 | 07/07/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | WAKABAYASHI MIYUKI | 24/07/2020 | 28/06/2023 |
| 07/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SANCHEZ ROMERO ENRIQUE | 24/07/2020 | 28/06/2023 |
| 07/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | RODRIGUEZ MEDINA JAVIER | 26/06/2023 | 28/06/2023 |
| 07/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | RODRIGUEZ HENRIQUEZ MARIA ELENA | 26/06/2023 | 28/06/2023 |
| 07/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | FERRERA MARTINEZ ANGEL | 24/07/2020 | 28/06/2023 |
| 07/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SANCHEZ PRADA ENRIQUE | 26/06/2023 | - |
| 07/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | FERRERA ALONSO SONIA | 26/06/2023 | - |
| 07/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CERVANTES SINTAS DOMINGO TOMAS | 26/06/2023 | - |
| 07/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | FERALON CANARIAS S.L | 22/11/2007 | 19/05/2023 |
| 02/06/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 252658 Tenerife - 02/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | ALVAREZ GARCIA CARLOS | Presidente | FERALON CANARIAS SL |
Datos Registrales: Tomo 3824, Folio 166, Sección 8, Hoja 43201, Inscripción I/A 45(19/05/2023) Datos Publicación: Registro Tenerife, Boletín 103, Página 26880, Anuncio 252658 | 02/06/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 252658 Tenerife - 02/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Presidente | CERVANTES SINTAS DOMINGO TOMAS | Consejero | CERVANTES SINTAS DOMINGO TOMAS |
Datos Registrales: Tomo 3824, Folio 166, Sección 8, Hoja 43201, Inscripción I/A 45(19/05/2023) Datos Publicación: Registro Tenerife, Boletín 103, Página 26880, Anuncio 252658 | 02/06/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | ALVAREZ GARCIA CARLOS | 20/06/2018 | 19/05/2023 |
| 02/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | FERALON CANARIAS SL | 22/11/2007 | 19/05/2023 |
| 02/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | CERVANTES SINTAS DOMINGO TOMAS | 19/05/2023 | - |
| 02/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | CERVANTES SINTAS DOMINGO TOMAS | 19/05/2023 | - |
| 02/06/2023 | Estructura Corporativa |