Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MARIA BEGOÑA ORTIZ LESTON | 06/08/2024 | - |
| 11/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BEATRIZ BARAHONA RUIZ | 06/08/2024 | - |
| 11/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE | 06/08/2024 | - |
| 11/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | MARIA BEGOÑA ORTIZ LESTON | 06/08/2024 | - |
| 11/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | GAKURO AKIYAMA | 06/08/2024 | - |
| 11/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | BEATRIZ BARAHONA RUIZ | 06/08/2024 | - |
| 11/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | BEATRIZ BARAHONA RUIZ | 06/08/2024 | - |
| 11/09/2024 | Estructura Corporativa |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 25/07/2024 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 180.000,00 € Opinión de crédito anterior: 190.000,00 € | 19/07/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 54/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 50/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 15/05/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 50/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 54/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 14/04/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 190.000,00 € Opinión de crédito anterior: 230.000,00 € | 31/03/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 519717 Tenerife - 05/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | REIKO MATSUURA | Consejero | KENICHI OKEMOTO |
Datos Registrales: Tomo 3824, Folio 170, Sección 8, Hoja 43201, Inscripción I/A 48(15/11/2023) Datos Publicación: Registro Tenerife, Boletín 231, Página 55303, Anuncio 519717 | 05/12/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | WAKABAYASHI MIYUKI | 03/01/2020 | 15/11/2023 |
| 05/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | HAMADA SHIGENOBU | 03/01/2020 | 15/11/2023 |
| 05/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | REIKO MATSUURA | 15/11/2023 | - |
| 05/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | KENICHI OKEMOTO | 15/11/2023 | - |
| 05/12/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 519717 Tenerife - 05/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | HAMADA SHIGENOBU | Consejero | WAKABAYASHI MIYUKI |
Datos Registrales: Tomo 3824, Folio 170, Sección 8, Hoja 43201, Inscripción I/A 48(15/11/2023) Datos Publicación: Registro Tenerife, Boletín 231, Página 55303, Anuncio 519717 | 05/12/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | RODRIGUEZ MEDINA JAVIER | 26/06/2023 | 28/06/2023 |
| 07/07/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 308844 Tenerife - 07/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | RODRIGUEZ HENRIQUEZ MARIA ELENA | Apoderado Solidario | RODRIGUEZ MEDINA JAVIER | Apoderado Mancomunado | RODRIGUEZ MEDINA JAVIER | Apoderado Solidario | WAKABAYASHI MIYUKI | Apoderado Solidario | FERRERA MARTINEZ ANGEL | Apoderado Mancomunado | RODRIGUEZ HENRIQUEZ MARIA ELENA | Apoderado Mancomunado | WAKABAYASHI MIYUKI | Apoderado Mancomunado | RODRIGUEZ DE AZERO Y DEL HOYO JOSE FERNANDO | Apoderado Solidario | RODRIGUEZ DE AZERO Y DEL HOYO JOSE FERNANDO | Apoderado Mancomunado | SANCHEZ ROMERO ENRIQUE |
Datos Registrales: Tomo 3824, Folio 167, Sección 8, Hoja 43201, Inscripción I/A 47(28/06/2023) Datos Publicación: Registro Tenerife, Boletín 128, Página 32888, Anuncio 308844 | 07/07/2023 | Estructura Legal |